变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:郑晓鸿,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话:;姓名:张军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:刘海波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话:;姓名:张军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2024-06-26 |
章程备案 | 2024-06-26 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王彦彬 | 张军 | 2023-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:王彦彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:郑晓鸿,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话:;姓名:张军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2023-08-17 |
分公司/分支机构备案 | 姓名:王彦彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:郑晓鸿,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话:;姓名:张军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2023-08-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 武登习 | 王彦彬 | 2021-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:武登习,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨亚臣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:周本涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:王彦彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2021-07-08 |
分公司/分支机构备案 | 姓名:武登习,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:杨亚臣,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:;姓名:周本涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:王彦彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:****;姓名:胡利峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 2021-07-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙即武 | 武登习 | 2015-01-30 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 淄城东路445号 | 山东省淄博市淄川经济开发区凤凰山发展路7号 | 2014-12-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 淄城东路127号 | 淄城东路445号 | 2011-08-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:张海英是否公务员:职务:9999证件类型:1证件号码:****联系电话:任免机构: | 姓名:孙即武是否公务员:否职务:经理证件类型:居民身份证证件号码:****联系电话:****任免机构:山东唐骏欧铃汽车制造有限公司工会委员会 | 2009-02-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 薛兴振 | 张海英 | 2004-07-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 淄川般阳路16号 | 淄城东路127号 | 2001-04-06 |
更多>>视频联播