变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 980.0000万美元 | 55758.8816万人民币 | 2021-12-03 |
章程修正案备案 | 2020-09-01章程备案 | 2021-09-01章程修正案 | 2021-12-03 |
法定代表人变更 | 毛相飞 | 常军 | 2021-12-03 |
经理备案 | 毛相飞 | 常军 | 2021-12-03 |
董事备案 | 葛珍;葛冬梅 | 葛冬梅;葛珍 | 2021-12-03 |
章程备案 | 2007-11-16章程备案 | 2020-09-01章程备案 | 2021-01-05 |
法定代表人变更 | 陈兵 | 毛相飞 | 2021-01-05 |
投资者名称(姓名)变更 | TESCOHOLDINGS(HK)LIMITED | VANGUARDHOLDINGS(HK)LIMITED | 2021-01-05 |
董事备案 | 葛珍;卢艳春 | 葛珍;葛冬梅 | 2021-01-05 |
境外股东发起人的境内 | 上海康诚仓储有限公司 | 上海康诚仓储有限公司 | 2021-01-05 |
经理备案 | 陈兵 | 毛相飞 | 2021-01-05 |
经理备案 | 曾召顺 | 陈兵 | 2019-01-28 |
监事备案 | 罗煜 | 李晶晶 | 2019-01-28 |
董事备案 | 金明敏;郑子敬 | 卢艳春;葛珍 | 2019-01-28 |
法定代表人变更 | 曾召顺 | 陈兵 | 2019-01-28 |
监事备案 | 刘晨阳 | 罗煜 | 2014-07-29 |
经理备案 | 沈建国 | 曾召顺 | 2014-07-29 |
董事备案 | 陆海清;Jean-NoelHuguesRogerGROLEAUep.PERRIN-COCON | 郑子敬;金明敏 | 2014-07-29 |
法定代表人变更 | PAULFRASERDALEYRITCHIE | 曾召顺 | 2014-07-29 |
更多>>视频联播