变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 刘文洋;唐海川;米川 | 米川;刘文洋;苏洪涛 | 2022-01-14 |
监事备案 | 黄鹏飞 | 黄丹 | 2022-01-14 |
章程备案 | 无 | 2020-11-28章程备案 | 2021-01-29 |
法定代表人变更 | 刘文洋 | 刘文洋 | 2021-01-29 |
监事备案 | 刘代伟 | 黄鹏飞 | 2021-01-29 |
董事备案 | 刘文洋 | 唐海川;米川;刘文洋 | 2021-01-29 |
监事备案 | 林秀莲 | 刘代伟 | 2020-11-06 |
投资人(股权)变更 | 刘文洋;林秀莲; | 刘文洋;上海蓝庆益物业管理有限公司; | 2020-11-06 |
章程备案 | 无 | 2020-10-26章程备案 | 2020-11-06 |
章程备案 | 无 | 2020-08-10章程备案 | 2020-10-22 |
更多>>视频联播