变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:蔡万江;证件号码:******************;职位:监事姓名:崔晓明;证件号码:******************;职位:监事姓名:郭占国;证件号码:*****************X;职位:监事姓名:刘亚民;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢晓政;证件号码:*****************X;职位:董事姓名:潘先林;证件号码:******************;职位:董事姓名:王兵;证件号码:******************;职位:董事长姓名:王峰;证件号码:******************;职位:董事姓名:王军;证件号码:******************;职位:董事姓名:吴加海;证件号码:******************;职位:董事姓名:颜宗科;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:颜宗科;证件号码:******************;职位:总经理姓名:于广山;证件号码:******************;职位:董事姓名:周庆武;证件号码:******************;职位:其他人员姓名:周亚来;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:卞晓冬;证件号码:******************;职位:监事姓名:蔡万江;证件号码:******************;职位:监事姓名:葛长友;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘亚民;证件号码:******************;职位:监事姓名:秦大刚;证件号码:******************;职位:董事姓名:宋石;证件号码:******************;职位:监事会主席姓名:王兵;证件号码:******************;职位:董事长姓名:王传瑜;证件号码:******************;职位:董事姓名:严兵德;证件号码:******************;职位:董事姓名:颜宗科;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:袁亚平;证件号码:******************;职位:董事姓名:张正林;证件号码:******************;职位:董事 | 2021-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王兵 | 王兵 | 2021-07-07 |
联系电话变更 | ******* | ***-******** | 2017-05-15 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:李建伟,原联络员固定电话:***-********,原联络员移动电话:***********,原联络员电子邮箱:********@qq.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******************,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码: | 现联络员姓名:李建伟,现联络员固定电话:***-********,现联络员移动电话:***********,现联络员电子邮箱:********@qq.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:刘岸春,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-05-15 |
邮政编码变更 | 原邮政编码:710062 | 新邮政编码:710062 | 2017-05-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王文武 | 王兵 | 2014-12-10 |
经营范围变更 | 经营范围:公路投资建设、收费经营(凭许可证收费)。行业代码:5442 | 经营范围:公路投资建设、收费经营(凭许可证收费)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)行业代码:5442 | 2014-09-19 |
更多>>视频联播