变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东发起人 | 股东(发起人)名称:任国锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:1400,持股比例:70,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:1400,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:600,持股比例:30,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:600,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:1400,持股比例:70,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:1400,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:600,持股比例:30,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:600,实缴出资方式:; | 2013-10-24 |
法定代表人 | 姓名:任国锋联系电话:****职务:执行董事任免机构:股东身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 姓名:张德宽联系电话:****职务:执行董事任免机构:股东身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 2013-10-24 |
董事 | 姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,身份证号:****;姓名:任国锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****;姓名:邓国勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,身份证号:****;姓名:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****;姓名:邓国勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2013-10-24 |
董事 | 姓名:邓国勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****;姓名:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****;姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,身份证号:****; | 姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,身份证号:****;姓名:任国锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****;姓名:邓国勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2012-09-04 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:1400,持股比例:70,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:1400,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:600,持股比例:30,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:600,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:任国锋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:1400,持股比例:70,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:1400,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:600,持股比例:30,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:600,实缴出资方式:; | 2012-09-04 |
法定代表人 | 姓名:张德宽联系电话:****职务:执行董事任免机构:股东身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 姓名:任国锋联系电话:****职务:执行董事任免机构:股东会身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 2012-09-04 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:2000,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:2000,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:1400,持股比例:70,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:1400,实缴出资方式:货币;股东(发起人)名称:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:600,持股比例:30,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:600,实缴出资方式:; | 2011-10-09 |
法定代表人 | 姓名:郭改芝联系电话:****职务:总经理任免机构:身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 姓名:张德宽联系电话:****职务:执行董事任免机构:股东会身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 2011-10-09 |
企业类型 | 1151 | 1130 | 2011-10-09 |
住所 | 聊城市开发区黄山南路8号 | 聊城市开发区辽河路南2号楼 | 2011-07-13 |
法定代表人 | 姓名:张德宽联系电话:****职务:执行董事兼总经理任免机构:身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 姓名:郭改芝联系电话:****职务:执行董事兼总经理任免机构:身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 2011-01-05 |
董事 | 姓名:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****;姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,身份证号:****;姓名:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,身份证号:****;姓名:邓国勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; | 2011-01-05 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:700,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:,认缴出资时间:,实缴出资额:700,实缴出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:2000,持股比例:100,认缴出资方式:货币,备注:自然人,实缴出资时间:2010-07-20,认缴出资时间:2010-07-20,实缴出资额:2000,实缴出资方式:货币; | 2010-07-22 |
注册资本 | 700.00 | 2000 | 2010-07-22 |
实收资本 | 700.00 | 2000 | 2010-07-22 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:田风国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:171.5,持股比例:24.5,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:171.5,出资方式:货币;股东(发起人)名称:于文团,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:357,持股比例:51,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:357,出资方式:货币;股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:171.5,持股比例:24.5,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:171.5,出资方式:货币; | 股东(发起人)名称:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,出资额:700,持股比例:100,出资方式:货币,备注:自然人,出资时间:,余额交付期限:,实缴出资额:700,出资方式:货币; | 2008-07-04 |
董事 | 姓名:于文团,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****;姓名:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,身份证号:****; | 姓名:郭改芝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****;姓名:张德宽,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****; | 2008-07-04 |
企业类型 | 1130 | 1151 | 2008-07-04 |
住所 | 聊城市开发区黄山南路10号 | 聊城市开发区黄山南路8号 | 2008-07-04 |
法定代表人 | 于文团 | 张德宽 | 2006-03-16 |
更多>>视频联播