变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 殷晓芳、王强、徐波、邢月清、王洪英、吴勇、邵霞 | 殷晓芳、王强、徐波、邢月清、王洪英、吴勇、周郑群 | 2022-02-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 殷晓芳、王强、徐波、邢月清、陈守毅、吴勇、邵霞 | 殷晓芳、王强、徐波、邢月清、王洪英、吴勇、邵霞 | 2021-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王强、徐波、邢月清、陈守毅、宋康年、邵霞、殷晓芳 | 殷晓芳、王强、徐波、邢月清、陈守毅、吴勇、邵霞 | 2020-12-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王强、徐波、方明照、陈守毅、宋康年、邵霞、殷晓芳 | 王强、徐波、邢月清、陈守毅、宋康年、邵霞、殷晓芳 | 2020-10-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何曙明、邹俊良、王强、方明照、马从容、陈守毅、宋康年 | 王强、徐波、方明照、陈守毅、宋康年、卲霞、殷晓芳 | 2019-03-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邹俊良 | 王强 | 2019-03-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何曙明,邹俊良,王强,方明照,马从容,陈守毅,宋康年 | 何曙明,邹俊良,王强,方明照,马从容,陈守毅,宋康年 | 2018-02-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何曙明,邹俊良,王强,李华好,马从容,陈守毅,宋康年 | 何曙明,邹俊良,王强,方明照,马从容,陈守毅,宋康年 | 2018-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘西平,邹俊良,崔向晴,王强,李华好,马从容,陈守毅 | 何曙明,邹俊良,王强,李华好,马从容,陈守毅,宋康年 | 2017-04-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王俩 | 邹俊良 | 2016-10-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘西平、王俩、崔向晴、王强、李华好、马从容、陈守毅 | 刘西平、邹俊良、崔向晴、王强、李华好、马从容、陈守毅 | 2016-10-12 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:净水的生产和供应;(许可证有效期限至2015年6月6日);一般经营项目:供水设施的咨询、设计、施工与安装;供水技术服务;供水管材、配件的供应和销售;净水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务;污水处理服务。 | 净水的生产和供应;供水设施的咨询、设计、施工与安装;供水技术服务;供水管材、配件的供应和销售;净水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务;污水处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘西平;陈守毅;马从容;李华好;王强;邢俊义;王俩; | 陈守毅;马从容;李华好;王强;崔向晴;王俩;刘西平; | 2016-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈守毅;杨清安;邢月清;王强;邢俊义;周康;刘西平; | 陈守毅;杨清安;邢月清;王强;邢俊义;周康;刘西平; | 2014-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周康 | 王俩 | 2014-07-07 |
更多>>视频联播