变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡剑明 | 裴昌军 | 2021-12-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王朝坤 | 胡剑明 | 2019-03-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 石伟 | 王朝坤 | 2018-07-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 沙峰 | 石伟 | 2015-12-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马亚华 | 沙峰 | 2014-05-20 |
更多>>视频联播