变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2021-12-24 | |
注册资本变更 | 667466.3402万人民币 | 1022722.507000万人民币 | 2020-08-24 |
法定代表人变更 | 马骧 | 黄继宏 | 2020-08-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汪栋解冬玲徐艳萍 | 张广浩汪栋俎艳丽 | 2020-08-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘铁良林伟陈东升王都马骧赵铁流黄继宏武成廖朝晖郑挺刘健庄信裕史化三高志谦 | 陈东升武成廖朝晖刘湘华李元王都黄继宏张维庄信裕赵铁流郑挺林伟刘娅马骧 | 2020-08-14 |
法定代表人变更 | 庞庆华 | 马骧 | 2019-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 庞庆华 | 赵铁流 | 2019-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈希光刘斌杨晓光王玉生高志谦孙志新贺静云张毅苏珉贺立新武成史化三王都庞庆华 | 赵铁流刘铁良高志谦史化三陈东升王都黄继宏郑挺马骧林伟刘健庄信裕廖朝晖武成 | 2019-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王玉生杨晓光苏珉高志谦杨家庆王都孙志新贺立新武成庞庆华陈希光史化三张毅贺静云 | 王都庞庆华贺立新张毅陈希光杨晓光王玉生高志谦刘斌贺静云史化三苏珉孙志新武成 | 2017-07-03 |
注册资本变更 | 667506.3402万人民币 | 667466.340200万人民币 | 2017-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张毅李金勇王玉生杨晓光史化三孙志新庞庆华武成贺静云高志谦王都苏珉杨家庆贺立新 | 王都贺静云高志谦苏珉孙志新王玉生庞庆华贺立新陈希光张毅杨家庆武成杨晓光史化三 | 2016-11-08 |
经营范围变更 | 汽车销售;农用机动运输车、电器机械、建材(不含木材、石灰)、汽车配件批发、零售;汽车展览、展示;汽车装饰;汽车租赁;建筑工程机械及设备销售租赁;二手车买卖代理;市场管理咨询服务;保险兼业代理(代理险种:货物运输保险、机动车辆保险,经营至2016年4月28日);货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);电子产品销售;融资租赁业务(国家限制或禁止的项目除外);其他印刷品;以下限分支凭许可证经营:汽车修理与维护、汽车货运(普货)及配载。 | 汽车销售;农用机动运输车、电器机械、建材(不含木材、石灰)、汽车配件批发、零售;汽车展览、展示;汽车装饰;汽车租赁;建筑工程机械及设备销售租赁;二手车买卖代理;市场管理咨询服务;保险兼业代理(代理险种:货物运输保险、机动车辆保险);货物及技术进出口业务(国家限定或禁止的项目除外);电子产品销售;融资租赁业务(国家限制或禁止的项目除外);其他印刷品;房屋、场地租赁。以下限分支凭许可证经营:汽车修理与维护、汽车货运(普货)及配载***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-09-28 |
注册资本变更 | 648011.3402万人民币 | 667506.3402万人民币 | 2016-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金勇 | 庞庆华 | 2016-01-29 |
联络员备案 | 孙洁*** | 2015-11-18 | |
分公司/分支机构备案 | 无 | 庞大汽贸集团股份有限公司沧州分公司; | 2015-11-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐艳萍贾乐平 | 徐艳萍解冬玲汪栋 | 2015-08-17 |
注册资本变更 | 324005.6701万人民币 | 648011.3402万人民币 | 2015-07-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金勇庞庆华张毅高志谦贺静云刘小峰李恩久杨晓光史化三王玉生杨家庆 | 王玉生杨家庆高志谦庞庆华李金勇杨晓光张毅史化三贺静云苏珉王都 | 2015-05-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李德星汪栋贾乐平 | 贾乐平汪栋徐艳萍 | 2015-05-27 |
更多>>视频联播