变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 啤酒制造;普货运输(危货除外);物流配送;饮料制造(凭环保许可生产经营、有效期至2016年7月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 啤酒制造;普货运输(危货除外);物流配送;饮料制造(凭环保许可生产经营、有效期至2020年12月31日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 2020-09-22 |
经营期限 | 2003年1月1日至2020年6月27日 | 2003年1月1日至长期 | 2020-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金仓 | 刘文宝 | 2015-08-21 |
经营范围变更 | 啤酒制造;普货运输(危货除外);物流配送;饮料制造(排污许可证有效期至2015年7月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 啤酒制造;普货运输(危货除外);物流配送;饮料制造(凭环保许可生产经营、有效期至2016年7月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 2015-08-21 |
法定代表人变更 | 李金仓 | 刘文宝 | 2015-08-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘文宝 | 李金仓 | 2015-08-21 |
法定代表人变更 | 李金仓 | 2015-07-24 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金仓 | 刘文宝 | 2015-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金仓 | 2015-07-24 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘文宝 | 李金仓 | 2015-07-13 |
法定代表人变更 | 李金仓 | 刘文宝 | 2015-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金山 | 刘文宝 | 2015-06-05 |
其他事项备案 | 李金山出资800万人民币;李金仓出资6400万人民币; | 李金仓出资6400万人民币;刘文宝出资0万人民币; | 2015-06-05 |
经营范围变更 | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;饮料制造(排污许可证有效期至2015年7月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 啤酒制造;普货运输(危货除外);物流配送;饮料制造(排污许可证有效期至2015年7月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 2015-06-05 |
投资人(股权)变更 | 李金山;李金仓; | 李金仓;刘文宝; | 2015-06-05 |
经营范围变更 | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;筹建饮料项目(筹建期一年)(排污许可证有效期至2015年7月30日)* | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;饮料制造(排污许可证有效期至2015年7月30日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | 2014-12-23 |
经营范围变更 | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;筹建饮料项目(筹建期一年)(排污许可证有效期至2014年6月30日)* | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;筹建饮料项目(筹建期一年)(排污许可证有效期至2015年7月30日)* | 2014-07-09 |
经营范围变更 | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;筹建饮料项目(筹建期一年)* | 啤酒制造(酒类商品批发许可证有效期至2016年12月31日)(生产许可证有效期至2014年12月29日);普货运输(危货除外)(道路证有效期至2015年4月7日);物流配送;筹建饮料项目(筹建期一年)(排污许可证有效期至2014年6月30日)* | 2014-06-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李金山 | 2014-06-23 | |
投资人(股权)变更 | 李金山;刘文荣;李金仓; | 李金山;李金仓; | 2014-06-23 |
更多>>视频联播