变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1加藤寿永副董事长;2赵红超董事;3黄昌瑞董事;4李振中董事;5冈本大资董事;6陈兰华董事长;7竹森弘泰董事;8上寺满志董事;9韩松董事; | 1冈本大资董事;2陈兰华董事长;3高桥贤治董事;4上寺满志董事;5韩松董事;6加藤寿永副董事长;7赵红超董事;8黄昌瑞董事;9李振中董事; | 2022-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1一木雅实董事;2陈兰华董事长;3高沢英一董事;4上寺满志董事;5韩松董事;6石振杰董事;7黄昌瑞董事;8李振中董事;9加藤寿永副董事长; | 1加藤寿永副董事长;2赵红超董事;3黄昌瑞董事;4李振中董事;5冈本大资董事;6陈兰华董事长;7竹森弘泰董事;8上寺满志董事;9韩松董事; | 2020-12-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1石振杰董事;2韩松董事;3黄昌瑞董事;4李振中董事;5横田秀俊副董事长;6一木雅实董事;7陈兰华董事长;8高沢英一董事;9上寺满志董事; | 1一木雅实董事;2陈兰华董事长;3高沢英一董事;4上寺满志董事;5韩松董事;6石振杰董事;7黄昌瑞董事;8李振中董事;9加藤寿永副董事长; | 2020-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵煜董事;2一木雅实董事;3王介峰董事;4陈兰华董事长;5高沢英一董事;6黄昌瑞董事;7李振中董事;8横田秀俊副董事长;9上寺满志董事; | 1石振杰董事;2韩松董事;3黄昌瑞董事;4李振中董事;5横田秀俊副董事长;6一木雅实董事;7陈兰华董事长;8高沢英一董事;9上寺满志董事; | 2019-06-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵煜董事;2吉野節也董事;3王介峰董事;4陈兰华董事长;5高沢英一董事;6黄昌瑞董事;7李振中董事;8横田秀俊副董事长;9上寺满志董事; | 1赵煜董事;2一木雅实董事;3王介峰董事;4陈兰华董事长;5高沢英一董事;6黄昌瑞董事;7李振中董事;8横田秀俊副董事长;9上寺满志董事; | 2019-04-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 制造、组装、销售(不含零售)4G6、A9系列发动机(含变速箱)及其零部件、并提供相关开发及售后服务。发动机(含变速箱)及其零部件的进出口业务(不含进口商品分销业务)。 | 制造、组装、销售(不含零售)4G6、A9、4K系列发动机(含变速箱)及其零部件、并提供相关开发及售后服务。发动机(含变速箱)及其零部件的进出口业务(不含进口商品分销业务)。 | 2018-09-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1上寺满志董事;2白地浩三副董事长;3赵煜董事;4吉野節也董事;5王介峰董事;6陈兰华董事长;7高沢英一董事;8张宏董事;9李振中董事; | 1赵煜董事;2吉野節也董事;3王介峰董事;4陈兰华董事长;5高沢英一董事;6黄昌瑞董事;7李振中董事;8横田秀俊副董事长;9上寺满志董事; | 2018-09-04 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 沈阳市浑南新区航天路6号 | 辽宁省沈阳市浑南区航天路6号 | 2018-09-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1吉野節也董事;2王介峰董事;3陈兰华董事长;4竹森弘泰董事;5高沢英一董事;6张宏董事;7李振中董事;8赵煜董事;9松井克行副董事长; | 1上寺满志董事;2白地浩三副董事长;3赵煜董事;4吉野節也董事;5王介峰董事;6陈兰华董事长;7高沢英一董事;8张宏董事;9李振中董事; | 2018-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1松井克行副董事长;2陈兰华董事长;3竹森弘泰董事;4吉野節也董事;5王世平董事;6高沢英一董事;7徐英董事;8李振中董事;9赵煜董事; | 1陈兰华董事长;2竹森弘泰董事;3吉野節也董事;4王介峰董事;5高沢英一董事;6张宏董事;7李振中董事;8赵煜董事;9松井克行副董事长; | 2017-08-16 |
法律文件送达接受人备案 | 赵业华 | 2017-07-14 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1竹森弘泰董事;2代沁怡董事;3松本刚副董事长;4吉野節也董事;5王世平董事;6高沢英一董事;7徐英董事;8李振中董事;9陈兰华董事长; | 1松井克行副董事长;2陈兰华董事长;3竹森弘泰董事;4吉野節也董事;5王世平董事;6高沢英一董事;7徐英董事;8李振中董事;9赵煜董事; | 2017-07-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1高沢英一董事;2徐英董事;3李振中董事;4陈兰华董事长;5竹森弘泰董事;6代沁怡董事;7吉田佑司副董事长;8吉野節也董事;9王世平董事; | 1竹森弘泰董事;2代沁怡董事;3松本刚副董事长;4吉野節也董事;5王世平董事;6高沢英一董事;7徐英董事;8李振中董事;9陈兰华董事长; | 2017-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1井上裕安董事;2徐英董事;3李振中董事;4陈兰华董事长;5竹森弘泰董事;6代沁怡董事;7王世平董事;8吉田佑司副董事长;9吉野節也董事; | 1高沢英一董事;2徐英董事;3李振中董事;4陈兰华董事长;5竹森弘泰董事;6代沁怡董事;7吉田佑司副董事长;8吉野節也董事;9王世平董事; | 2017-05-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1徐英董事;2李振中董事;3陈兰华董事长;4竹森弘泰董事;5代沁怡董事;6王世平董事;7吉田佑司副董事长;8山崎义则董事;9井上裕安董事; | 1井上裕安董事;2徐英董事;3李振中董事;4陈兰华董事长;5竹森弘泰董事;6代沁怡董事;7王世平董事;8吉田佑司副董事长;9吉野節也董事; | 2017-03-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1竹森弘泰董事;2代沁怡董事;3堀之内兼一董事;4王世平董事;5吉田佑司副董事长;6石川善太董事;7李振中董事;8徐英董事;9陈兰华董事长; | 1徐英董事;2李振中董事;3陈兰华董事长;4竹森弘泰董事;5代沁怡董事;6王世平董事;7吉田佑司副董事长;8山崎义则董事;9井上裕安董事; | 2016-10-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1宫关宽董事;2竹森弘泰董事;3代沁怡董事;4堀之内兼一董事;5王世平董事;6吉田佑司副董事长;7李振中董事;8徐英董事;9陈兰华董事长; | 1竹森弘泰董事;2代沁怡董事;3堀之内兼一董事;4王世平董事;5吉田佑司副董事长;6石川善太董事;7李振中董事;8徐英董事;9陈兰华董事长; | 2015-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 牛养慈 | 陈兰华 | 2015-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1宫关宽董事;2堀之内兼一董事;3王世平董事;4吉田佑司副董事长;5藤岛雅宪董事;6方世夫董事;7李振中董事;8牛养慈董事长;9陈兰华董事; | 1宫关宽董事;2竹森弘泰董事;3代沁怡董事;4堀之内兼一董事;5王世平董事;6吉田佑司副董事长;7李振中董事;8徐英董事;9陈兰华董事长; | 2015-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1宫关宽董事;2堀之内兼一董事;3清水庸一副董事长;4王世平董事;5藤岛雅宪董事;6方世夫董事;7李振中董事;8牛养慈董事长;9陈兰华董事; | 1宫关宽董事;2堀之内兼一董事;3王世平董事;4吉田佑司副董事长;5藤岛雅宪董事;6方世夫董事;7李振中董事;8牛养慈董事长;9陈兰华董事; | 2015-03-06 |
更多>>视频联播