变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2022-07-12 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市汉阳区罗七北路12号金龙公馆综合楼栋18-20层 | 武汉市汉阳区四新北路682号汉阳市政建设大厦1711室 | 2022-07-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 严悌文 | 王智高 | 2022-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 虞志鹏(董事兼总经理)、邢荣斌(董事)、王智高(董事)、高丽(监事)、陈颖(董事)、严悌文(董事长)、黄桂华(董事)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(监事)、邹勇(监事) | 徐志文(监事会主席)、郭伟(董事)、朱成煜(监事)、虞志鹏(董事兼总经理)、王智高(董事)、高丽(董事)、严悌文(董事长)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(董事)、钱涛(董事)、柳培(监事) | 2022-03-11 |
章程备案 | 2022-03-11 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 武汉市汉阳城建集团有限公司:100%; | 2021-06-11 |
其他事项备案 | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 2021-04-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 2021-04-13 |
实收资本变更 | 无 | 128032.876938 | 2021-04-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 122515.88 | 128032.876938 | 2021-04-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 虞志鹏(董事兼总经理)、邢荣斌(董事)、王智高(董事)、高丽(监事)、陈颖(董事)、严悌文(董事长)、黄桂华(董事)、刘前进(董事)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(监事)、邹勇(监事) | 虞志鹏(董事兼总经理)、邢荣斌(董事)、王智高(董事)、高丽(监事)、陈颖(董事)、严悌文(董事长)、黄桂华(董事)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(监事)、邹勇(监事) | 2020-12-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 118115.88 | 122515.880000 | 2020-04-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 虞志鹏(董事兼总经理)、邢荣斌(董事)、王晟(董事)、王智高(董事)、高丽(监事)、陈颖(董事)、严悌文(董事长)、黄桂华(董事)、刘前进(董事)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(监事)、邹勇(监事) | 虞志鹏(董事兼总经理)、邢荣斌(董事)、王智高(董事)、高丽(监事)、陈颖(董事)、严悌文(董事长)、黄桂华(董事)、刘前进(董事)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(监事)、邹勇(监事) | 2020-04-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 武汉市汉阳区市政建设工程总公司:100%; | 2020-04-09 |
联络员备案 | 郭一清 | 张静 | 2019-01-02 |
其他事项备案 | 84595099 | 84841618 | 2019-01-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡红胜(董事长兼总经理) | 虞志鹏(董事兼总经理)、邢荣斌(董事)、王晟(董事)、王智高(董事)、高丽(监事)、陈颖(董事)、严悌文(董事长)、黄桂华(董事)、刘前进(董事)、荆武(董事)、方紫微(董事)、冷雪(监事)、邹勇(监事) | 2019-01-02 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 2019-01-02 |
其他事项备案 | 城市园林绿化企业资质核准,建筑业企业资质核准 | 城市园林绿化企业资质核准,建筑业企业资质核准 | 2019-01-02 |
市场主体类型变更 | 全民所有制 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2018-12-29 |
更多>>视频联播