变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-10-22 | |||
其他事项备案 | 914403002793888498 | 2019-10-22 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:肖飞;董事长:肖增钧;董事:肖阳; | 董事长:肖阳;董事:肖增钧;董事:肖飞; | 2017-08-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:肖阳;董事长:肖增钧;法定代表人:肖增钧;其他:肖飞; | 其他董事:肖飞;法定代表人:肖阳;董事长:肖阳;其他董事:肖增钧; | 2017-08-17 |
2017-07-28 | |||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1997-10-14,2017-10-14,20 | 1997-10-14,, | 2017-07-28 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-07-24 | 2017-07-28 |
其他事项备案 | 914403002793888498 | 2017-02-21 | |
其他事项备案 | 股东名称:肖飞、出资额:336.000000、出资比例:56.000000;股东名称:祁雪萍、出资额:60.000000、出资比例:10.000000;股东名称:肖增钧、出资额:204.000000、出资比例:34.000000; | 股东名称:肖增钧、出资额:204.000000、出资比例:34.000000;股东名称:祁雪萍、出资额:198.000000、出资比例:33.000000;股东名称:肖飞、出资额:198.000000、出资比例:33.000000; | 2014-08-08 |
其他事项备案 | 股东:肖飞;股东:祁雪萍;股东:肖增钧; | 工商联络员:王寒松;股东:肖增钧;股东:祁雪萍;股东:肖飞; | 2014-08-08 |
更多>>视频联播