变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何亚欧 | 柏红燕 | 2023-12-04 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 按照法人企业的委托从事卷烟、雪茄烟经营相关业务;按照法人企业的委托从事处理没收走私卷烟经营相关业务;按照法人企业的委托从事进口卷烟、雪茄烟经营相关业务【在许可证有效范围及期限内从事经营】★★★★★ | 许可项目:按照法人企业的委托从事卷烟、雪茄烟经营相关业务;按照法人企业的委托从事处理没收走私卷烟经营相关业务;按照法人企业的委托从事进口卷烟、雪茄烟经营相关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021-06-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邱先勋 | 江山 | 2016-09-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人(负责人)情况变更 | 法定代表人(负责人)情况变更 | 2016-09-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人(负责人)情况变更 | 法定代表人(负责人)情况变更 | 2015-12-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市荣昌县昌州中段252号 | 重庆市荣昌区昌州中段252号 | 2015-12-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王平 | 邱先勋 | 2015-12-14 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2014-06-20 |
更多>>视频联播