变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
法定代表人 |
|
|
2014-12-30 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任志强* | 董事长 | 2 | 孙秋艳 | 董事 | 3 | 窦志康 | 董事 | 4 | 孙秋艳 | 总经理 | 5 | 冯英洁 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 孙秋艳* | 董事长 | 2 | 窦志康 | 董事 | 3 | 孙怀杰 | 董事 | 4 | 孙怀杰 | 经理 | 5 | 冯英洁 | 监事 |
|
2014-12-30 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任志强* | 董事长 | 2 | 孙秋艳 | 董事 | 3 | 窦志康 | 董事 | 4 | 孙秋艳 | 总经理 | 5 | 焦瑞云 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任志强* | 董事长 | 2 | 孙秋艳 | 董事 | 3 | 窦志康 | 董事 | 4 | 孙秋艳 | 总经理 | 5 | 冯英洁 | 监事 |
|
2014-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任志强* | 董事长 | 2 | 孙秋艳 | 董事 | 3 | 窦志康 | 董事 | 4 | 孙秋艳 | 总经理 | 5 | 袁绍华 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 任志强* | 董事长 | 2 | 孙秋艳 | 董事 | 3 | 窦志康 | 董事 | 4 | 孙秋艳 | 总经理 | 5 | 焦瑞云 | 监事 |
|
2011-07-18 |
注册资本 |
|
|
2009-06-17 |
实收资本(金) |
|
|
2009-06-17 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:80000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华远地产股份有限公司 | 80000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:100000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华远地产股份有限公司 | 100000 | 企业法人 |
|
2009-06-17 |