变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2017-03-21 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-12-16 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-09-26 | ||
注册资本 | 121000万元 | 300000万元 | 2015-12-16 |
法定代表人 | 吴万良 | 袁立 | 2015-07-03 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2017-03-21 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-12-16 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-09-26 | ||
注册资本 | 121000万元 | 300000万元 | 2015-12-16 |
法定代表人 | 吴万良 | 袁立 | 2015-07-03 |
更多>>视频联播