变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 纪勤应、任勇、董亚庆、郭景彬、王诚、何曙生(职工代表监事)、齐生立、王建超 | 纪勤应、任勇、董亚庆、郭景彬、齐生立、王建超、杨军、王益民(职工代表监事) | 2022-06-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王诚 | 杨军 | 2022-06-14 |
其他事项备案 | 机构代码证 | 公章刻制备案 | 2022-06-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王诚、范阳、何曙生、齐生立、王建超、纪勤应、任勇、董亚庆、郭景彬 | 王诚、何曙生、齐生立、王建超、纪勤应、任勇、董亚庆、郭景彬 | 2021-08-12 |
其他事项备案 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 税务登记证 | 2021-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 范阳、何曙生、齐生立、王建超、纪勤应、高登榜、任勇、董亚庆、郭景彬 | 王诚、范阳、何曙生、齐生立、王建超、纪勤应、任勇、董亚庆、郭景彬 | 2021-04-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高登榜 | 王诚 | 2021-04-19 |
其他事项备案 | 开户许可证,统计证,社会保险登记证,机构代码证,税务登记证,营业执照,单位办理住房公积金缴存登记,公章刻制备案 | 2021-04-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何曙生,齐生立,王建超,纪勤应,高登榜,任勇,董亚庆,郭景彬 | 范阳,何曙生,齐生立,王建超,纪勤应,高登榜,任勇,董亚庆,郭景彬 | 2019-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 齐生立,王建超,纪勤应,高登榜,任勇,董亚庆,郭景彬 | 何曙生,齐生立,王建超,纪勤应,高登榜,任勇,董亚庆,郭景彬 | 2018-02-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭文叁 | 高登榜 | 2015-12-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 安徽省芜湖市人民路207号 | 安徽省芜湖市镜湖区文化路39号 | 2015-12-09 |
联络员备案 | 无 | 佟利娜 | 2015-12-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭文叁 | 齐生立 | 2015-12-09 |
实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | 80000.000000 | 80000.000000 | 2014-07-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 芜湖海创实业有限责任公司:49% | 芜湖海创实业有限责任公司:49% | 2014-07-02 |
更多>>视频联播