变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐晓剑;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:顾剑飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:魏安义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:何斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐晓剑;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:贺马利;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:顾剑飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:魏安义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2024-02-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 592676.0754 | 1256370.4279 | 2023-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐晓剑;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:顾剑飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:何斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐晓剑;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:顾剑飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:魏安义;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-06-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省杭州市江干区四季青街道江锦路**号-**号祝锦大厦B楼**-**层 | 浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路**号-**号祝锦大厦B楼**-**层 | 2022-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 柳旭斌 | 顾剑飞 | 2022-06-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:中国华融资产管理股份有限公司;出资额:******.****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江永利实业集团有限公司;出资额:*****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江省能源集团财务有限责任公司;出资额:*****万;百分比:*.****%;企业名称:中船重工财务有限责任公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:中信信息科技投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:威陵集团有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:金石投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:北京市国通资产管理有限责任公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:康因投资控股有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江省发展资产经营有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:瑞安市国有资产投资集团有限公司;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:人本集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:温州市现代服务业投资集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 企业名称:中国华融资产管理股份有限公司;出资额:******.****万;百分比:**.****%;企业名称:浙江永利实业集团有限公司;出资额:*****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江省能源集团财务有限责任公司;出资额:*****万;百分比:*.****%;企业名称:中船重工财务有限责任公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:中信信息科技投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:威陵集团有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:金石投资有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:北京市国通资产管理有限责任公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:康因投资控股有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:浙江省发展资产经营有限公司;出资额:****万;百分比:*.****%;企业名称:瑞安市国有资产投资集团有限公司;出资额:***.****万;百分比:*.****%;企业名称:人本股份有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%;企业名称:温州市现代服务业投资集团有限公司;出资额:**.****万;百分比:*.****%; | 2022-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:何斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐晓剑;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:顾剑飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李鹏 | 柳旭斌 | 2021-08-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈侠;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-08-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周洁;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林嵩炎;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事;姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事;姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事;姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小江;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-07-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省杭州市曙光路***号世贸大厦六、七楼 | 浙江省杭州市江干区四季青街道江锦路**号-**号祝锦大厦B楼**-**层 | 2019-11-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:林嵩炎;证件号码:******************;职位:监事姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事姓名:周洁;证件号码:******************;职位:董事姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:林嵩炎;证件号码:******************;职位:监事姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事 | 2018-10-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:林嵩炎;证件号码:******************;职位:监事姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈鹏君;证件号码:******************;职位:总经理 | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:林嵩炎;证件号码:******************;职位:监事姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事 | 2018-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事姓名:李守耕;证件号码:******************;职位:监事姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:殷孟波;证件号码:******************;职位:董事姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事姓名:洪峰;证件号码:******************;职位:董事姓名:王欣艺;证件号码:******************;职位:监事姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈鹏君;证件号码:******************;职位:总经理 | 姓名:刘健生;证件号码:******************;职位:监事姓名:单劲波;证件号码:******************;职位:监事姓名:卢钢;证件号码:******************;职位:监事姓名:吴翼飞;证件号码:******************;职位:监事姓名:姜同伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:张国华;证件号码:******************;职位:董事姓名:张毛选;证件号码:******************;职位:监事姓名:李玉虹;证件号码:******************;职位:董事姓名:李鹏;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:林嵩炎;证件号码:******************;职位:监事姓名:柳旭斌;证件号码:******************;职位:董事姓名:毛永娟;证件号码:******************;职位:监事姓名:王诚军;证件号码:******************;职位:董事姓名:虞六凡;证件号码:******************;职位:监事姓名:金雪军;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈昆平;证件号码:******************;职位:董事 | 2017-06-27 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:邱欣;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:柳旭斌;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:余佳;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:柳旭斌;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-06-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ****** | ******.**** | 2017-01-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈鹏君,张国华,洪峰,侯丽,殷孟波,孔晓湘,熊伟,陈鹏君,李鹏,王永祥,刘柳权,张毛选,王欣艺,毛永娟,杨玲,虞六凡,金雪军 | 陈鹏君,姜同伟,殷孟波,洪峰,陈昆平,李玉虹,柳旭斌,金雪军,张国华,李鹏,李守耕,王欣艺,虞六凡,吴翼飞,张毛选,杨玲,毛永娟 | 2016-12-16 |
其他事项备案 | 注册号:330000000005044组织机构代码证:734521665 | 统一社会信用代码:91330000734521665X | 2015-12-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理姓名:洪峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:侯丽;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:孔晓湘;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:李鹏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:刘柳权;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:毛永娟;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:王欣艺;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:翁礼华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:熊伟;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:严永祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:杨玲;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:殷孟波;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:虞六凡;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:张国华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:张毛选;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理姓名:洪峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:侯丽;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:金雪军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:孔晓湘;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:李鹏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:刘柳权;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:毛永娟;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:王欣艺;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:熊伟;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:严永祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:杨玲;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:殷孟波;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:虞六凡;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:张国华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:张毛选;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 2015-12-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理姓名:洪峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:侯丽;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:孔晓湘;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:李鹏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:刘柳权;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:毛永娟;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:王欣艺;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:翁礼华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:熊伟;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:严永祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:杨玲;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:殷孟波;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:虞六凡;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:张国华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:张毛选;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:总经理姓名:陈鹏君;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:洪峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:侯丽;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:孔晓湘;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:李鹏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:刘柳权;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:毛永娟;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:王欣艺;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:翁礼华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:熊伟;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:严永祥;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:杨玲;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:殷孟波;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:虞六凡;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:张国华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:张毛选;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 2015-01-20 |
更多>>视频联播