变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事;姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:蒙群英;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:姚素亚;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:姚素亚;证件号码:******************;职位:经理;姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-06-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 杭州市滨江区泰安路 | 浙江省杭州市滨江区长河街道泰安路***号 | 2021-06-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚新义 | 姚素亚 | 2021-06-18 |
章程备案 | 2021-06-18 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:周勤;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事;姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席; | 姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事;姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:蒙群英;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-08-31 |
章程备案 | 2020-04-20 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:周勤;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事;姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:申维武;证件号码:******************;职位:董事;姓名:赵智勇;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:周勤;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事;姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席; | 2020-04-20 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:陈碧薇;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:chenbw@dunan.cn;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:赵智勇;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:陈碧薇;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:chenbw@dunan.cn;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘汉林;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-09-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴子富;证件号码:******************;职位:董事姓名:周勤;证件号码:******************;职位:监事姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席姓名:赵智勇;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:周勤;证件号码:******************;职位:监事姓名:周晶;证件号码:******************;职位:监事姓名:喻波;证件号码:******************;职位:董事姓名:姚新义;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:姚新泉;证件号码:******************;职位:董事姓名:王行;证件号码:******************;职位:监事会主席姓名:申维武;证件号码:******************;职位:董事姓名:赵智勇;证件号码:******************;职位:董事 | 2018-09-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);服务:对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作,经济信息咨询,物业管理;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件,水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备、金属材料、初级食用农产品(除食品、药品)、橡胶、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、燃料油、煤炭(无储存)、矿产品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。; | 一般经营项目:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);服务:对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作,经济信息咨询,物业管理;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、燃料油、煤炭(无储存)、矿产品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。; | 2016-12-02 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:实业投资;对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件,水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备;金属材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);批发、零售:初级食用农产品(除食品、药品)、橡胶、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、燃料油、煤炭(无储存)、矿产品;经济信息咨询(除商品中介)。;经营方式:投资; | 一般经营项目:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);服务:对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作,经济信息咨询,物业管理;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件,水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备、金属材料、初级食用农产品(除食品、药品)、橡胶、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、燃料油、煤炭(无储存)、矿产品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。;经营方式:; | 2016-07-22 |
其他事项备案 | 注册号:330108000010823组织机构代码证:704508259 | 统一社会信用代码:913301087045082598 | 2016-07-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 注册资本:******万人民币元;股东:姚新泉,*****万;姚新义,*****万; | 注册资本:******万人民币元;股东:浙江盾安创业投资有限公司,*****万;姚新泉,*****万;姚新义,*****万; | 2014-10-30 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目:实业投资;对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件,水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备;金属材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。;组织机构:杜宾职务:监事;黄银锋职务:监事;汪余粮职务:监事会主席;王行职务:董事;吴子富职务:董事;姚新泉职务:董事;姚新义职务:董事长兼总经理;赵智勇职务:董事; | 一般经营项目:实业投资;对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作;销售:中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件,水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备;金属材料;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);批发、零售:初级食用农产品(除食品、药品)、橡胶、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、燃料油、煤炭(无储存)、矿产品;经济信息咨询(除商品中介)。;组织机构:王行职务:监事会主席;吴子富职务:董事;姚新泉职务:董事;姚新义职务:董事长兼总经理;喻波职务:董事;赵智勇职务:董事;周晶职务:监事;周勤职务:监事; | 2014-10-10 |
更多>>视频联播