变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-09-12 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 启迪控股股份有限公司 | 0 | 法人股东 | 2 | 华清基业投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华清物业管理有限责任公司 | 0 | 法人股东 | 2 | 启迪控股股份有限公司 | 0 | 法人股东 |
|
2014-09-12 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6818.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华清博广创业投资有限公司 | 3818 | 企业法人 | 2 | 西安蓝溪科技投资控股有限公司 | 3000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:0.0(万) | 投资人类型 | 1 | 启迪控股股份有限公司 | 0 | 法人股东 | 2 | 华清基业投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 |
|
2014-06-20 |
法定代表人 |
|
|
2014-04-17 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵东* | 董事长 | 2 | 安红平 | 董事 | 3 | 雷霖 | 董事 | 4 | 张金生 | 经理 | 5 | 张杰 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张金生* | 董事长 | 2 | 程鹏 | 董事 | 3 | 沈全洪 | 董事 | 4 | 安红平 | 董事 | 5 | 赵东 | 董事 | 6 | 沈全洪 | 经理 | 7 | 樊建文 | 监事 |
|
2014-04-17 |
经营范围 |
|
|
2013-11-19 |
法定代表人 |
|
|
2012-12-17 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 雷霖* | 董事长 | 2 | 赵东 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 经理 | 5 | 张杰 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵东* | 董事长 | 2 | 安红平 | 董事 | 3 | 雷霖 | 董事 | 4 | 张金生 | 经理 | 5 | 张杰 | 监事 |
|
2012-12-17 |
法定代表人 |
|
|
2012-01-11 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 徐井宏* | 董事长 | 2 | 赵东 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 总经理 | 5 | 张杰 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 雷霖* | 董事长 | 2 | 赵东 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 经理 | 5 | 张杰 | 监事 |
|
2012-01-11 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6818.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华清基业投资管理有限公司 | 3818 | 法人股东 | 2 | 启迪控股股份有限公司 | 3000 | 法人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6818.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京华清博广创业投资有限公司 | 3818 | 企业法人 | 2 | 西安蓝溪科技投资控股有限公司 | 3000 | 企业法人 |
|
2012-01-11 |
经营范围 |
|
|
2012-01-11 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6818.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华清基业投资管理有限公司 | 3818 | 法人股东 | 2 | 启迪创业投资有限公司 | 3000 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6818.0(万) | 投资人类型 | 1 | 华清基业投资管理有限公司 | 3818 | 法人股东 | 2 | 启迪控股股份有限公司 | 3000 | 法人股东 |
|
2009-10-14 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 徐井宏* | 董事长 | 2 | 郑允 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 总经理 | 5 | 赵东 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 徐井宏* | 董事长 | 2 | 赵东 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 总经理 | 5 | 张杰 | 监事 |
|
2009-10-14 |
法定代表人 |
|
|
2009-05-21 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 梅萌* | 董事长 | 2 | 徐井宏 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 总经理 | 5 | 郑允 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 徐井宏* | 董事长 | 2 | 郑允 | 董事 | 3 | 秦君 | 董事 | 4 | 秦君 | 总经理 | 5 | 赵东 | 监事 |
|
2009-05-21 |