变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 钱晓钧 | 董事 | 3 | 李映芝 | 董事 | 4 | 刘源 | 董事 | 5 | 程社鑫 | 董事 | 6 | 倪正东 | 独立董事 | 7 | 董志勇 | 独立董事 | 8 | 岳衡 | 独立董事 | 9 | 钱晓钧 | 总经理 | 10 | 刘锐 | 监事会主席 | 11 | 焦小源 | 监事 | 12 | 李凌云 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 刘源 | 董事 | 3 | 钱晓钧 | 董事 | 4 | 程社鑫 | 董事 | 5 | 李映芝 | 董事 | 6 | 董志勇 | 独立董事 | 7 | 倪正东 | 独立董事 | 8 | 岳衡 | 独立董事 | 9 | 钱晓钧 | 总经理 | 10 | 刘锐 | 监事会主席 | 11 | 焦小源 | 监事 | 12 | 王惠娟 | 监事 |
|
2014-11-03 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 李映芝 | 董事 | 3 | 刘源 | 董事 | 4 | 程社鑫 | 董事 | 5 | 钱晓钧 | 董事 | 6 | 刘加林 | 董事 | 7 | 岳衡 | 独立董事 | 8 | 倪正东 | 独立董事 | 9 | 董志勇 | 独立董事 | 10 | 钱晓钧 | 总经理 | 11 | 刘锐 | 监事会主席 | 12 | 焦小源 | 监事 | 13 | 李凌云 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 钱晓钧 | 董事 | 3 | 李映芝 | 董事 | 4 | 刘源 | 董事 | 5 | 程社鑫 | 董事 | 6 | 倪正东 | 独立董事 | 7 | 董志勇 | 独立董事 | 8 | 岳衡 | 独立董事 | 9 | 钱晓钧 | 总经理 | 10 | 刘锐 | 监事会主席 | 11 | 焦小源 | 监事 | 12 | 李凌云 | 监事 |
|
2014-08-26 |
注册资本 |
|
|
2014-08-26 |
经营范围 |
|
|
2014-05-21 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 刘源 | 董事 | 3 | 李映芝 | 董事 | 4 | 程社鑫 | 董事 | 5 | 钱晓钧 | 董事 | 6 | 钱晓钧 | 总经理 | 7 | 李凌云 | 监事会主席 | 8 | 田涛 | 监事 | 9 | 焦小源 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 李映芝 | 董事 | 3 | 刘源 | 董事 | 4 | 程社鑫 | 董事 | 5 | 钱晓钧 | 董事 | 6 | 刘加林 | 董事 | 7 | 岳衡 | 独立董事 | 8 | 倪正东 | 独立董事 | 9 | 董志勇 | 独立董事 | 10 | 钱晓钧 | 总经理 | 11 | 刘锐 | 监事会主席 | 12 | 焦小源 | 监事 | 13 | 李凌云 | 监事 |
|
2012-12-05 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2815.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘泉 | 1175 | 自然人股东 | 2 | 钱晓钧 | 1175 | 自然人股东 | 3 | 北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙) | 109 | 法人股东 | 4 | 北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙) | 103 | 法人股东 | 5 | 北京宏联科创投资管理中心(有限合伙) | 103 | 法人股东 | 6 | 金雷 | 100 | 自然人股东 | 7 | 刘源 | 37.5 | 自然人股东 | 8 | 李映芝 | 12.5 | 自然人股东 | 9 | 王飞 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3295.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘泉 | 1175 | 自然人股东 | 2 | 钱晓钧 | 1175 | 自然人股东 | 3 | 北京锦绣华成投资有限公司 | 420 | 企业法人 | 4 | 北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙) | 109 | 法人股东 | 5 | 北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙) | 103 | 法人股东 | 6 | 北京宏联科创投资管理中心(有限合伙) | 103 | 法人股东 | 7 | 金雷 | 100 | 自然人股东 | 8 | 北京高天流云投资管理中心(有限合伙) | 60 | 合伙企业 | 9 | 刘源 | 37.5 | 自然人股东 | 10 | 李映芝 | 12.5 | 自然人股东 | 11 | 王飞 | 0 | 自然人股东 |
|
2012-03-27 |
实收资本(金) |
|
|
2012-03-27 |
注册资本 |
|
|
2012-03-27 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 钱晓钧 | 董事 | 3 | 程社鑫 | 董事 | 4 | 刘源 | 董事 | 5 | 李映芝 | 董事 | 6 | 钱晓钧 | 总经理 | 7 | 田涛 | 监事 | 8 | 刘锐 | 监事 | 9 | 焦小源 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 刘源 | 董事 | 3 | 李映芝 | 董事 | 4 | 程社鑫 | 董事 | 5 | 钱晓钧 | 董事 | 6 | 钱晓钧 | 总经理 | 7 | 李凌云 | 监事会主席 | 8 | 田涛 | 监事 | 9 | 焦小源 | 监事 |
|
2012-03-27 |
经营范围 |
|
|
2012-02-21 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘泉 | 1175 | 自然人股东 | 2 | 钱晓钧 | 1175 | 自然人股东 | 3 | 金雷 | 125 | 自然人股东 | 4 | 王飞 | 12.5 | 自然人股东 | 5 | 李映芝 | 12.5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2815.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘泉 | 1175 | 自然人股东 | 2 | 钱晓钧 | 1175 | 自然人股东 | 3 | 北京安泰盛投投资管理中心(有限合伙) | 109 | 法人股东 | 4 | 北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙) | 103 | 法人股东 | 5 | 北京宏联科创投资管理中心(有限合伙) | 103 | 法人股东 | 6 | 金雷 | 100 | 自然人股东 | 7 | 刘源 | 37.5 | 自然人股东 | 8 | 李映芝 | 12.5 | 自然人股东 | 9 | 王飞 | 0 | 自然人股东 |
|
2011-12-14 |
实收资本(金) |
|
|
2011-12-14 |
注册资本 |
|
|
2011-12-14 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 王飞 | 董事 | 3 | 钱晓钧 | 董事 | 4 | 程社鑫 | 董事 | 5 | 李映芝 | 董事 | 6 | 钱晓钧 | 总经理 | 7 | 刘宝蕊 | 监事 | 8 | 王志伟 | 监事 | 9 | 刘源 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 刘泉* | 董事长 | 2 | 钱晓钧 | 董事 | 3 | 程社鑫 | 董事 | 4 | 刘源 | 董事 | 5 | 李映芝 | 董事 | 6 | 钱晓钧 | 总经理 | 7 | 田涛 | 监事 | 8 | 刘锐 | 监事 | 9 | 焦小源 | 监事 |
|
2011-12-14 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘泉 | 1175 | 自然人股东 | 2 | 钱晓钧 | 1175 | 自然人股东 | 3 | 金雷 | 125 | 自然人股东 | 4 | 王飞 | 12.5 | 自然人股东 | 5 | 李映芝 | 12.5 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2500.0(万) | 投资人类型 | 1 | 刘泉 | 1175 | 自然人股东 | 2 | 钱晓钧 | 1175 | 自然人股东 | 3 | 金雷 | 125 | 自然人股东 | 4 | 王飞 | 12.5 | 自然人股东 | 5 | 李映芝 | 12.5 | 自然人股东 |
|
2009-04-07 |
实收资本(金) |
|
|
2009-04-07 |
经营范围 |
|
|
2009-04-07 |