变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-07-01 |
住所 |
|
|
2013-10-17 |
营业期限 |
|
|
2013-10-17 |
注册资本 |
|
|
2013-08-09 |
实收资本(金) |
|
|
2013-08-09 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5351.0(万) | 投资人类型 | 1 | A股社会公众股 | 5351.28 | 法人股东 | 2 | 李明 | 0 | 自然人股东 | 3 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 4 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 5 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 6 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 7 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 8 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 9 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 10 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 | 11 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 12 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 13 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 14 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 | 15 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:8562.0(万) | 投资人类型 | 1 | A股社会公众股 | 8562.05 | 法人股东 | 2 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 3 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 | 4 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 5 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 | 6 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 | 7 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 8 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 9 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 10 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 11 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 12 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 13 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 14 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 15 | 李明 | 0 | 自然人股东 |
|
2013-08-09 |
注册资本 |
|
|
2012-11-12 |
实收资本(金) |
|
|
2012-11-12 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:4011.0(万) | 投资人类型 | 1 | 股份报价转让试点的股权 | 4011.28 | 其他非自然人投资者 | 2 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 3 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 | 4 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 | 5 | 李明 | 0 | 自然人股东 | 6 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 7 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 8 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 9 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 10 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 11 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 12 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 13 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 14 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 15 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5351.0(万) | 投资人类型 | 1 | A股社会公众股 | 5351.28 | 法人股东 | 2 | 李明 | 0 | 自然人股东 | 3 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 4 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 5 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 6 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 7 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 8 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 9 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 10 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 | 11 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 12 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 13 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 14 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 | 15 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 |
|
2012-11-12 |
企业类型 |
|
|
2012-11-12 |
注册资本 |
|
|
2011-06-16 |
实收资本(金) |
|
|
2011-06-16 |
经营范围 |
|
|
2011-06-16 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2507.0(万) | 投资人类型 | 1 | 社会公众股 | 2507.05 | 法人股东 | 2 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 3 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 | 4 | 李明 | 0 | 自然人股东 | 5 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 6 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 7 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 8 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 | 9 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 10 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 11 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 12 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 13 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 14 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 15 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:4011.0(万) | 投资人类型 | 1 | 股份报价转让试点的股权 | 4011.28 | 其他非自然人投资者 | 2 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 3 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 | 4 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 | 5 | 李明 | 0 | 自然人股东 | 6 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 7 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 8 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 9 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 10 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 11 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 12 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 13 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 14 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 15 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
2011-06-16 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李平* | 董事长 | 2 | 刘东 | 董事 | 3 | 李文华 | 董事 | 4 | 薛百华 | 董事 | 5 | 李萍 | 董事 | 6 | 陈凡民 | 董事 | 7 | 孙优贤 | 董事 | 8 | 李平* | 总经理 | 9 | 李砚平 | 监事会主席 | 10 | 黎虹 | 监事 | 11 | 张洪雁 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李平* | 董事长 | 2 | 李文华 | 董事 | 3 | 孙优贤 | 董事 | 4 | 刘东 | 董事 | 5 | 薛百华 | 董事 | 6 | 陈凡民 | 董事 | 7 | 李萍 | 董事 | 8 | 李平* | 总经理 | 9 | 李砚平 | 监事会主席 | 10 | 宛晨 | 监事 | 11 | 王爱莲 | 监事 |
|
2011-06-16 |
注册资本 |
|
|
2009-07-16 |
实收资本(金) |
|
|
2009-07-16 |
经营范围 |
|
|
2009-07-16 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2005.0(万) | 投资人类型 | 1 | 李平 | 1229.55 | 自然人股东 | 2 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 304.5 | 企业法人 | 3 | 薛百华 | 100 | 自然人股东 | 4 | 宋文宝 | 100 | 自然人股东 | 5 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 97.44 | 企业法人 | 6 | 上海百金投资管理有限公司 | 60.9 | 企业法人 | 7 | 张旭霞 | 52.25 | 自然人股东 | 8 | 陈凡民 | 20 | 自然人股东 | 9 | 李明 | 15 | 自然人股东 | 10 | 马化一 | 8 | 自然人股东 | 11 | 张国刚 | 6 | 自然人股东 | 12 | 彭庆波 | 5 | 自然人股东 | 13 | 黄剑超 | 4 | 自然人股东 | 14 | 张洪雁 | 3 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:2507.0(万) | 投资人类型 | 1 | 社会公众股 | 2507.05 | 法人股东 | 2 | 宋文宝 | 0 | 自然人股东 | 3 | 张旭霞 | 0 | 自然人股东 | 4 | 李明 | 0 | 自然人股东 | 5 | 薛百华 | 0 | 自然人股东 | 6 | 张洪雁 | 0 | 自然人股东 | 7 | 李平 | 0 | 自然人股东 | 8 | 上海汇银广场科技创业园有限公司 | 0 | 企业法人 | 9 | 黄剑超 | 0 | 自然人股东 | 10 | 陈凡民 | 0 | 自然人股东 | 11 | 彭庆波 | 0 | 自然人股东 | 12 | 张国刚 | 0 | 自然人股东 | 13 | 马化一 | 0 | 自然人股东 | 14 | 上海华中实业(集团)有限公司 | 0 | 企业法人 | 15 | 上海百金投资管理有限公司 | 0 | 企业法人 |
|
2009-07-16 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李平* | 董事长 | 2 | 陈凡民 | 董事 | 3 | 曹宏喜 | 董事 | 4 | 张利 | 董事 | 5 | 薛百华 | 董事 | 6 | 李平* | 总经理 | 7 | 李砚平 | 监事会主席 | 8 | 熊雷 | 监事 | 9 | 黎虹 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李平* | 董事长 | 2 | 刘东 | 董事 | 3 | 李文华 | 董事 | 4 | 薛百华 | 董事 | 5 | 李萍 | 董事 | 6 | 陈凡民 | 董事 | 7 | 孙优贤 | 董事 | 8 | 李平* | 总经理 | 9 | 李砚平 | 监事会主席 | 10 | 黎虹 | 监事 | 11 | 张洪雁 | 监事 |
|
2009-07-16 |