变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 郭红晓 | 270 | 自然人股东 | 2 | 李凤石 | 15 | 自然人股东 | 3 | 王德运 | 15 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 郭红晓 | 270 | 自然人股东 | 2 | 王德运 | 15 | 自然人股东 | 3 | 李凤石 | 15 | 自然人股东 | 4 | 刘文硕 | 0 | 自然人股东 |
|
2014-05-21 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李凤石* | 执行董事 | 2 | 陈建华 | 经理 | 3 | 郭红晓 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李凤石* | 执行董事 | 2 | 刘文硕 | 经理 | 3 | 郭红晓 | 监事 | 4 | 郭红晓 | 监事 |
|
2014-05-21 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 郭红晓 | 255 | 自然人股东 | 2 | 王德运 | 15 | 自然人股东 | 3 | 李凤石 | 15 | 自然人股东 | 4 | 王云 | 15 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 郭红晓 | 270 | 自然人股东 | 2 | 李凤石 | 15 | 自然人股东 | 3 | 王德运 | 15 | 自然人股东 |
|
2014-03-10 |
经营范围 |
|
|
2012-04-05 |
经营范围 |
|
|
2011-09-01 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 郭红晓 | 240 | 自然人股东 | 2 | 李凤石 | 15 | 自然人股东 | 3 | 王德运 | 15 | 自然人股东 | 4 | 陈建华 | 15 | 自然人股东 | 5 | 王云 | 15 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:300.0(万) | 投资人类型 | 1 | 郭红晓 | 255 | 自然人股东 | 2 | 王德运 | 15 | 自然人股东 | 3 | 李凤石 | 15 | 自然人股东 | 4 | 王云 | 15 | 自然人股东 |
|
2011-06-16 |
法定代表人 |
|
|
2011-04-07 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王云* | 执行董事 | 2 | 陈建华 | 总经理 | 3 | 郭红晓 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李凤石* | 执行董事 | 2 | 陈建华 | 经理 | 3 | 郭红晓 | 监事 |
|
2011-04-07 |