变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-06-16 |
经营范围 |
|
|
2014-06-16 |
住所 |
|
|
2013-09-18 |
注册资本 |
|
|
2013-09-18 |
实收资本(金) |
|
|
2013-09-18 |
经营范围 |
|
|
2013-09-18 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:8400.0(万) | 投资人类型 | 1 | A股社会公众股 | 8400 | 其他非自然人投资者 | 2 | 赵隽 | 0 | 自然人股东 | 3 | 赵伟 | 0 | 自然人股东 | 4 | 许欣 | 0 | 自然人股东 | 5 | 陈睿 | 0 | 自然人股东 | 6 | 胡环宇 | 0 | 自然人股东 | 7 | 张蕾 | 0 | 自然人股东 | 8 | 杨华 | 0 | 自然人股东 | 9 | 吴强华 | 0 | 自然人股东 | 10 | 肖家铨 | 0 | 自然人股东 | 11 | 朱华 | 0 | 自然人股东 | 12 | 邵献军 | 0 | 自然人股东 | 13 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 法人股东 | 14 | 王洪深 | 0 | 自然人股东 | 15 | 郑凌云 | 0 | 自然人股东 | 16 | 李国忠 | 0 | 自然人股东 | 17 | 上海顶势投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 | 18 | 萧凌 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:12600.0(万) | 投资人类型 | 1 | A股社会公众股 | 12600 | 其他非自然人投资者 | 2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 法人股东 | 3 | 李国忠 | 0 | 自然人股东 | 4 | 上海顶势投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 | 5 | 萧凌 | 0 | 自然人股东 | 6 | 赵隽 | 0 | 自然人股东 | 7 | 赵伟 | 0 | 自然人股东 | 8 | 张蕾 | 0 | 自然人股东 | 9 | 杨华 | 0 | 自然人股东 | 10 | 吴强华 | 0 | 自然人股东 | 11 | 肖家铨 | 0 | 自然人股东 | 12 | 朱华 | 0 | 自然人股东 | 13 | 许欣 | 0 | 自然人股东 | 14 | 陈睿 | 0 | 自然人股东 | 15 | 胡环宇 | 0 | 自然人股东 | 16 | 邵献军 | 0 | 自然人股东 | 17 | 王洪深 | 0 | 自然人股东 | 18 | 郑凌云 | 0 | 自然人股东 |
|
2013-09-18 |
住所 |
|
|
2011-12-31 |
注册资本 |
|
|
2011-12-31 |
实收资本(金) |
|
|
2011-12-31 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5600.0(万) | 投资人类型 | 1 | 有限售条件 | 4480 | 法人股东 | 2 | 无限售条件 | 1120 | 法人股东 | 3 | 许欣 | 0 | 自然人股东 | 4 | 上海顶势投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 | 5 | 萧凌 | 0 | 自然人股东 | 6 | 赵隽 | 0 | 自然人股东 | 7 | 赵伟 | 0 | 自然人股东 | 8 | 陈睿 | 0 | 自然人股东 | 9 | 胡环宇 | 0 | 自然人股东 | 10 | 邵献军 | 0 | 自然人股东 | 11 | 郑凌云 | 0 | 自然人股东 | 12 | 李国忠 | 0 | 自然人股东 | 13 | 张蕾 | 0 | 自然人股东 | 14 | 杨华 | 0 | 自然人股东 | 15 | 吴强华 | 0 | 自然人股东 | 16 | 肖家铨 | 0 | 自然人股东 | 17 | 朱华 | 0 | 自然人股东 | 18 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 法人股东 | 19 | 王洪深 | 0 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:8400.0(万) | 投资人类型 | 1 | A股社会公众股 | 8400 | 其他非自然人投资者 | 2 | 赵隽 | 0 | 自然人股东 | 3 | 赵伟 | 0 | 自然人股东 | 4 | 许欣 | 0 | 自然人股东 | 5 | 陈睿 | 0 | 自然人股东 | 6 | 胡环宇 | 0 | 自然人股东 | 7 | 张蕾 | 0 | 自然人股东 | 8 | 杨华 | 0 | 自然人股东 | 9 | 吴强华 | 0 | 自然人股东 | 10 | 肖家铨 | 0 | 自然人股东 | 11 | 朱华 | 0 | 自然人股东 | 12 | 邵献军 | 0 | 自然人股东 | 13 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 法人股东 | 14 | 王洪深 | 0 | 自然人股东 | 15 | 郑凌云 | 0 | 自然人股东 | 16 | 李国忠 | 0 | 自然人股东 | 17 | 上海顶势投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 | 18 | 萧凌 | 0 | 自然人股东 |
|
2011-12-31 |
住所 |
|
|
2011-05-19 |
注册资本 |
|
|
2010-07-05 |
实收资本(金) |
|
|
2010-07-05 |
经营范围 |
|
|
2010-07-05 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:4199.0(万) | 投资人类型 | 1 | 吴强华 | 1837.79 | 自然人股东 | 2 | 许欣 | 420.38 | 自然人股东 | 3 | 肖家铨 | 222.72 | 自然人股东 | 4 | 朱华 | 191.89 | 自然人股东 | 5 | 赵隽 | 189.83 | 自然人股东 | 6 | 张蕾 | 171.3 | 自然人股东 | 7 | 李国忠 | 164.5 | 自然人股东 | 8 | 上海顶势投资管理有限公司 | 158.17 | 法人股东 | 9 | 杨华 | 154.9 | 自然人股东 | 10 | 赵伟 | 151.65 | 自然人股东 | 11 | 邵献军 | 144.69 | 自然人股东 | 12 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 140 | 法人股东 | 13 | 陈睿 | 84 | 自然人股东 | 14 | 萧凌 | 42.18 | 自然人股东 | 15 | 王洪深 | 42 | 自然人股东 | 16 | 郑凌云 | 42 | 自然人股东 | 17 | 胡环宇 | 42 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5600.0(万) | 投资人类型 | 1 | 有限售条件 | 4480 | 法人股东 | 2 | 无限售条件 | 1120 | 法人股东 | 3 | 许欣 | 0 | 自然人股东 | 4 | 上海顶势投资管理有限公司 | 0 | 法人股东 | 5 | 萧凌 | 0 | 自然人股东 | 6 | 赵隽 | 0 | 自然人股东 | 7 | 赵伟 | 0 | 自然人股东 | 8 | 陈睿 | 0 | 自然人股东 | 9 | 胡环宇 | 0 | 自然人股东 | 10 | 邵献军 | 0 | 自然人股东 | 11 | 郑凌云 | 0 | 自然人股东 | 12 | 李国忠 | 0 | 自然人股东 | 13 | 张蕾 | 0 | 自然人股东 | 14 | 杨华 | 0 | 自然人股东 | 15 | 吴强华 | 0 | 自然人股东 | 16 | 肖家铨 | 0 | 自然人股东 | 17 | 朱华 | 0 | 自然人股东 | 18 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 0 | 法人股东 | 19 | 王洪深 | 0 | 自然人股东 |
|
2010-07-05 |
企业类型 |
|
|
2010-07-05 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 吴强华* | 董事长 | 2 | 许欣 | 副董事长 | 3 | 朱华 | 董事 | 4 | 刘纲 | 董事 | 5 | 杨华 | 董事 | 6 | 吴强华* | 总经理 | 7 | 张蕾 | 监事会主席 | 8 | 戴敏云 | 监事 | 9 | 冯立 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 吴强华* | 董事长 | 2 | 许欣 | 副董事长 | 3 | 朱华 | 董事 | 4 | 杨华 | 董事 | 5 | 刘纲 | 董事 | 6 | 李国忠 | 董事 | 7 | 高文荣 | 独立董事 | 8 | 邵建平 | 独立董事 | 9 | 秦其明 | 独立董事 | 10 | 吴强华* | 总经理 | 11 | 张蕾 | 监事会主席 | 12 | 戴敏云 | 监事 | 13 | 冯立 | 监事 |
|
2009-08-04 |
企业名称 |
|
|
2009-06-15 |
法定代表人 |
|
|
2009-06-15 |