变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2024-05-17章程备案 | 2024-06-24 |
董事备案 | 王珉球;王俊;杨晖;王柏欢;王珏 | 王珉球;王俊;程文;杨晖;王柏欢 | 2024-06-24 |
董事备案 | 王珉球;王柏欢;王珏;林懿翀;杨晖 | 王珏;杨晖;王珉球;王俊;王柏欢 | 2023-08-15 |
法定代表人变更 | 霍胜勇 | 王柏欢 | 2022-10-19 |
董事备案 | 霍胜勇;王珉球;杨晖;王珏;林懿翀 | 王珏;王珉球;林懿翀;杨晖;王柏欢 | 2022-10-19 |
监事备案 | 彭志刚;方君华;周渡江 | 方君华;杨新;周渡江 | 2022-06-13 |
董事备案 | 程玉来;彭陆强;霍胜勇;刘若元;王珉球 | 王珉球;林懿翀;王珏;杨晖;霍胜勇 | 2022-01-14 |
经理备案 | 霍胜勇 | 王珉球 | 2021-10-20 |
董事备案 | 霍胜勇;彭陆强;程玉来;侯晓明;刘若元 | 王珉球;刘若元;彭陆强;程玉来;霍胜勇 | 2021-10-20 |
监事备案 | 周渡江;包中勇;彭志刚 | 方君华;彭志刚;周渡江 | 2021-10-20 |
法定代表人变更 | 霍胜勇 | 霍胜勇 | 2021-10-20 |
法定代表人变更 | 霍胜勇 | 霍胜勇 | 2021-03-19 |
联络员 | 朱文强 | 王悉妮 | 2021-03-19 |
章程备案 | 无 | 2021-01-22章程备案 | 2021-03-19 |
联络员 | 吴志勇 | 朱文强 | 2020-08-11 |
法定代表人变更 | 侯晓明 | 霍胜勇 | 2020-08-11 |
经理备案 | 霍胜勇 | 2020-08-11 | |
章程修正案备案 | 无 | 2020-08-11章程修正案 | 2020-08-11 |
投资人(股权)变更 | 中交疏浚(集团)股份有限公司; | 中交疏浚(集团)股份有限公司; | 2019-11-27 |
监事备案 | 胡文芳;包中勇;周渡江 | 周渡江;彭志刚;包中勇 | 2019-08-15 |
更多>>视频联播