变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-11 | |
董事备案 | 李纯,李锋,梁志东,罗耀成,张伟斌 | 谭镜潮,李纯,梁志东,罗耀成,张伟斌 | 2021-05-11 |
注册资本(金)变更 | 21000万元(人民币) | 30000万元(人民币) | 2021-05-11 |
董事备案 | 江涌波,李锋,梁志东,罗耀成,张伟斌 | 李纯,李锋,梁志东,罗耀成,张伟斌 | 2021-04-09 |
法定代表人变更 | 冯文锦 | 张伟斌 | 2020-04-22 |
经理备案 | 张伟斌 | 梁志东 | 2020-04-22 |
董事备案 | 冯文锦,江涌波,李锋,罗耀成,张伟斌 | 梁志东,江涌波,李锋,罗耀成,张伟斌 | 2020-04-22 |
监事备案 | 陈凤仪,李玉俏,蒙海斌 | 蒙海斌,林仲庆,蒋华琼 | 2020-01-13 |
遗失补领 | 遗失补领 | 2019-09-18 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-04-02 | |
董事备案 | 冯文锦,江涌波,赖华寿,李锋,罗耀成,张伟斌 | 冯文锦,江涌波,李锋,罗耀成,张伟斌 | 2019-04-02 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-19 |
董事备案 | 陈凤仪(监事);陈刚(董事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 陈凤仪(监事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);赖华寿(董事);李锋(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 2018-07-19 |
组织机构备案 | 陈凤仪(监事);陈刚(董事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 陈凤仪(监事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);赖华寿(董事);李锋(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 2018-07-19 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-20 |
经理备案 | 陈刚(董事);陈周全(监事);冯文锦(董事长兼经理);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);杨超宇(副董事长);张伟斌(董事); | 陈凤仪(监事);陈刚(董事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 2017-11-20 |
监事备案 | 陈刚(董事);陈周全(监事);冯文锦(董事长兼经理);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);杨超宇(副董事长);张伟斌(董事); | 陈凤仪(监事);陈刚(董事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 2017-11-20 |
经理备案 | 陈刚,董事,委派,;陈周全,监事,委派,;冯文锦,董事长兼经理,委派,是;江涌波,董事,选举,;李玉俏,监事,委派,;罗耀成,董事,委派,;蒙海斌,监事会主席,任命,;杨超宇,副董事长,委派,;张伟斌,董事,委派,; | 陈凤仪,监事,选举,;陈刚,董事,委派,;冯文锦,董事长,委派,是;江涌波,董事,选举,;李玉俏,监事,委派,;罗耀成,董事,委派,;蒙海斌,监事会主席,任命,;张伟斌,副董事长兼经理,任命,; | 2017-11-20 |
董事备案 | 陈刚(董事);陈周全(监事);冯文锦(董事长兼经理);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);杨超宇(副董事长);张伟斌(董事); | 陈凤仪(监事);陈刚(董事);冯文锦(董事长);江涌波(董事);李玉俏(监事);罗耀成(董事);蒙海斌(监事会主席);张伟斌(副董事长兼经理); | 2017-11-20 |
董事备案 | 陈刚,董事,委派,;陈周全,监事,委派,;冯文锦,董事长兼经理,委派,是;江涌波,董事,选举,;李玉俏,监事,委派,;罗耀成,董事,委派,;蒙海斌,监事会主席,任命,;杨超宇,副董事长,委派,;张伟斌,董事,委派,; | 陈凤仪,监事,选举,;陈刚,董事,委派,;冯文锦,董事长,委派,是;江涌波,董事,选举,;李玉俏,监事,委派,;罗耀成,董事,委派,;蒙海斌,监事会主席,任命,;张伟斌,副董事长兼经理,任命,; | 2017-11-20 |
更多>>视频联播