变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 高伟帆 | 钟丽英 | 2021-05-24 |
监事备案 | 蔡晓红 | 高伟帆 | 2020-12-02 |
董事备案 | 何玉林,王丹阳,杨卫,杨学军,钟红梅 | 何玉林,钟红梅,唐毅,张奇,周悦 | 2020-05-06 |
具体经营项目申报 | 增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);软件批发;软件服务;监控系统工程安装服务;软件开发;软件零售;计算机网络系统工程服务;计算机及通讯设备租赁;通信设施安装工程服务;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发;通讯设备及配套设备批发; | 计算机批发;软件批发;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;电子产品批发;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;安全技术防范产品批发;计算机零售;计算机及通讯设备租赁;通信设备零售;监控系统工程安装服务;软件开发;办公设备批发;软件服务;计算机零配件批发;通讯设备及配套设备批发;电子产品零售;通信设施安装工程服务;信息系统集成服务;安全技术防范产品零售;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;办公设备耗材批发;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准) | 2020-05-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-06 | |
经理备案 | 贾浩 | 唐毅 | 2019-01-29 |
董事备案 | 陈谨,何玉林,杨学军,钟红梅 | 杨卫,王丹阳,何玉林,杨学军,钟红梅 | 2018-11-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-27 | |
监事备案 | 李泽如,杨卫 | 蔡晓红 | 2018-11-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-07 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2018-09-07 |
股东变更 | 边荣国;蔡晓红;曹志雷;陈谨;高伟帆;广州金鹏集团有限公司;何玉林;胡耀东;贾浩;江红英;李泽如;李正东;刘建益;刘杰;卢庆;唐毅;王丹阳;王胜实;项彦生;杨卫;杨学军;张宇;钟红梅; | 广州金鹏集团有限公司; | 2018-09-07 |
董事备案 | 边荣国(监事);陈谨(董事长);李泽如(监事);王丹阳(董事);杨学军(董事);钟红梅(董事兼经理); | 边荣国(监事);蔡晓红;曹志雷;陈谨(董事);高伟帆;何玉林;何玉林(董事);胡耀东;贾浩;贾浩(经理);江红英;李泽如(监事);李正东;刘建益;刘杰;卢庆;唐毅;王丹阳(董事);王胜实;项彦生;杨卫(监事);杨卫(监事);杨学军(董事);张宇;钟红梅(董事长); | 2018-06-28 |
组织机构备案 | 边荣国(监事);陈谨(董事长);李泽如(监事);王丹阳(董事);杨学军(董事);钟红梅(董事兼经理); | 陈谨(董事);何玉林(董事);贾浩(经理);李泽如(监事);杨卫(监事);杨学军(董事);钟红梅(董事长); | 2018-06-28 |
执照副本变更 | 5 | 6 | 2018-06-28 |
经理备案 | 边荣国(监事);陈谨(董事长);李泽如(监事);王丹阳(董事);杨学军(董事);钟红梅(董事兼经理); | 陈谨(董事);何玉林(董事);贾浩(经理);李泽如(监事);杨卫(监事);杨学军(董事);钟红梅(董事长); | 2018-06-28 |
监事备案 | 边荣国(监事);陈谨(董事长);李泽如(监事);王丹阳(董事);杨学军(董事);钟红梅(董事兼经理); | 陈谨(董事);何玉林(董事);贾浩(经理);李泽如(监事);杨卫(监事);杨学军(董事);钟红梅(董事长); | 2018-06-28 |
法定代表人变更 | 陈谨 | 钟红梅 | 2018-06-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-18 |
股东变更 | 边荣国;蔡晓红;曹志雷;陈谨;方军生;高伟帆;广州金鹏集团有限公司;何玉林;胡耀东;贾浩;江红英;李泽如;李正东;刘建益;刘杰;卢庆;唐毅;王丹阳;王胜实;王煜;项彦生;杨卫;杨学军;张宇;钟红梅; | 边荣国;蔡晓红;曹志雷;陈谨;高伟帆;广州金鹏集团有限公司;何玉林;胡耀东;贾浩;江红英;李泽如;李正东;刘建益;刘杰;卢庆;唐毅;王丹阳;王胜实;项彦生;杨卫;杨学军;张宇;钟红梅; | 2017-12-12 |
更多>>视频联播