变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-11-18 | |
监事备案 | 付勇贵,谭莎莎,杨初菊 | 付勇贵,谭莎莎,颜建平 | 2020-11-18 |
经理备案 | 张威林 | 钟明星 | 2020-08-07 |
董事备案 | 李伟良,林永成,莫明飞,岳雁,张国坚,张威林,周一强 | 钟明星,李伟良,林永成,莫明飞,岳雁,张威林,周一强 | 2020-08-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-03 | |
具体经营项目申报 | 房屋建筑工程施工;企业总部管理;市政公用工程施工;建筑物拆除(不含爆破作业);企业管理咨询服务;投资咨询服务;自有房地产经营活动;汽车销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;建材、装饰材料批发;钢材零售 | 房屋建筑工程施工;企业总部管理;市政公用工程施工;建筑物拆除(不含爆破作业);企业管理咨询服务;投资咨询服务;自有房地产经营活动;汽车销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;建材、装饰材料批发;钢材零售;土石方工程服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工; | 2020-06-03 |
具体经营项目申报 | 房屋建筑工程施工;企业总部管理;市政公用工程施工;建筑物拆除(不含爆破作业);企业管理咨询服务;投资咨询服务;自有房地产经营活动;汽车销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 房屋建筑工程施工;企业总部管理;市政公用工程施工;建筑物拆除(不含爆破作业);企业管理咨询服务;投资咨询服务;自有房地产经营活动;汽车销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;建材、装饰材料批发;钢材零售; | 2019-08-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-27 | |
名称变更 | 广州永和建设发展有限公司 | 广州高新建设开发有限公司 | 2019-05-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-22 | |
监事备案 | 付勇贵,刘湘湘,杨初菊 | 谭莎莎,付勇贵,杨初菊 | 2019-05-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-01-31 | |
董事备案 | 韩敬属,李伟良,林永成,莫明飞,岳雁,张国坚,张威林,周一强 | 李伟良,林永成,莫明飞,岳雁,张国坚,周一强,张威林 | 2019-01-31 |
监事备案 | 付勇贵,胡国柱,杨初菊 | 付勇贵,刘湘湘,杨初菊 | 2019-01-31 |
法定代表人变更 | 韩敬属 | 张威林 | 2019-01-31 |
董事备案 | 付勇贵(监事会主席);韩敬属(董事长);胡国柱(监事);林永成(董事);吴晓煌(董事);杨初菊(监事);杨戈(董事);岳雁(董事);张国坚(董事);张威林(董事兼经理);周一强(董事); | 付勇贵(监事会主席);韩敬属(董事兼经理);韩敬属(董事长);胡国柱(监事);胡国柱(监事);李伟良(董事);林彬(监事会主席);林永成(董事);林永成(董事);马义良(董事);莫明飞(董事);吴安静(监事);吴晓煌(董事);杨初菊(监事);岳雁(董事);张国坚(董事);张威林(董事兼经理);钟英华(董事);周一强(董事);周一强(董事); | 2018-04-28 |
董事备案 | 付勇贵,监事会主席,委派,;韩敬属,董事长,委派,是;胡国柱,监事,委派,;林永成,董事,委派,;吴晓煌,董事,委派,;杨初菊,监事,选举,;杨戈,董事,选举,;岳雁,董事,任命,;张国坚,董事,委派,;张威林,董事兼经理,聘用,;周一强,董事,委派,; | 付勇贵,监事会主席,委派,;韩敬属,董事兼经理,委派,;韩敬属,董事长,委派,是;胡国柱,监事,委派,;胡国柱,监事,委派,;李伟良,董事,委派,;林彬,监事会主席,委派,;林永成,董事,委派,;林永成,董事,委派,;马义良,董事,委派,;莫明飞,董事,委派,;吴安静,监事,委派,;吴晓煌,董事,委派,;杨初菊,监事,选举,;岳雁,董事,任命,;张国坚,董事,委派,;张威林,董事兼经理,聘用,;钟英华,董事,委派,;周一强,董事,委派,;周一强,董事,委派,; | 2018-04-28 |
组织机构备案 | 付勇贵,监事会主席,委派,;韩敬属,董事长,委派,是;胡国柱,监事,委派,;林永成,董事,委派,;吴晓煌,董事,委派,;杨初菊,监事,选举,;杨戈,董事,选举,;岳雁,董事,任命,;张国坚,董事,委派,;张威林,董事兼经理,聘用,;周一强,董事,委派,; | 付勇贵,监事会主席,委派,;韩敬属,董事长,委派,是;胡国柱,监事,委派,;李伟良,董事,委派,;林永成,董事,委派,;莫明飞,董事,委派,;杨初菊,监事,选举,;岳雁,董事,任命,;张国坚,董事,委派,;张威林,董事兼经理,聘用,;周一强,董事,委派,; | 2018-04-28 |
组织机构备案 | 付勇贵(监事会主席);韩敬属(董事长);胡国柱(监事);林永成(董事);吴晓煌(董事);杨初菊(监事);杨戈(董事);岳雁(董事);张国坚(董事);张威林(董事兼经理);周一强(董事); | 付勇贵(监事会主席);韩敬属(董事长);胡国柱(监事);李伟良(董事);林永成(董事);莫明飞(董事);杨初菊(监事);岳雁(董事);张国坚(董事);张威林(董事兼经理);周一强(董事); | 2018-04-28 |
股东名称变更 | 广州开发区工业发展集团有限公司; | 广州高新区投资集团有限公司; | 2017-09-18 |
更多>>视频联播