变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-14 | |
股东变更 | 广州广电研究院有限公司,广州留学人员创业园有限公司 | 广州凯云物业服务有限公司,广州广电研究院有限公司 | 2021-09-14 |
法定代表人变更 | 刘彦 | 梁添才 | 2021-06-02 |
董事备案 | 刘武明,刘彦,杨焦榆 | 梁添才,刘武明,谢敏燕 | 2021-06-02 |
监事备案 | 谢敏燕 | 钟凤英 | 2021-06-02 |
监事备案 | 张伟 | 谢敏燕 | 2020-09-11 |
董事备案 | 高霞,刘彦,余波 | 刘武明,刘彦,杨焦榆 | 2020-09-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-16 | |
监事备案 | 黄秋霞,赵海洋 | 张伟 | 2019-10-16 |
董事备案 | 安哲,陈胜利,陈业华,冯梦觉,胡晓丹,江智毅,裴鲁江 | 余波,刘彦,高霞 | 2019-10-16 |
法定代表人变更 | 裴鲁江 | 刘彦 | 2019-10-16 |
股东变更 | 广州留学人员创业园有限公司,广州市经济技术实业发展总公司 | 广州广电研究有限公司,广州留学人员创业园有限公司 | 2019-10-16 |
监事备案 | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);沈中海(董事);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理); | 安哲(董事);陈胜利(董事);陈业华(董事);冯梦觉(副董事长);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);江智毅(董事);裴鲁江(董事长兼经理);赵海洋(监事); | 2018-07-24 |
董事备案 | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);沈中海(董事);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理); | 安哲(董事);陈胜利(董事);陈业华(董事);冯梦觉(副董事长);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);江智毅(董事);裴鲁江(董事长兼经理);赵海洋(监事); | 2018-07-24 |
组织机构备案 | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);沈中海(董事);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理); | 安哲(董事);陈胜利(董事);陈业华(董事);冯梦觉(副董事长);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);江智毅(董事);裴鲁江(董事长兼经理);赵海洋(监事); | 2018-07-24 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-24 |
董事备案 | 陈胜利,董事,选举,;陈业华,董事,选举,;胡晓丹,董事,选举,;黄秋霞,监事,选举,;裴鲁江,董事长兼经理,选举,是;易武,副董事长,选举,;曾林,监事,选举,;郑延荣,董事兼经理,选举,;朱发军,董事,选举,; | 陈胜利,董事,选举,;陈业华,董事,选举,;胡晓丹,董事,选举,;黄秋霞,监事,选举,;裴鲁江,董事长兼经理,选举,是;沈中海,董事,选举,;易武,副董事长,选举,;曾林,监事,选举,;郑延荣,董事兼经理,选举,; | 2017-08-15 |
董事备案 | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理);朱发军(董事); | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);沈中海(董事);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理); | 2017-08-15 |
组织机构备案 | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理);朱发军(董事); | 陈胜利(董事);陈业华(董事);胡晓丹(董事);黄秋霞(监事);裴鲁江(董事长兼经理);沈中海(董事);易武(副董事长);曾林(监事);郑延荣(董事兼经理); | 2017-08-15 |
组织机构备案 | 陈胜利,董事,选举,;陈业华,董事,选举,;胡晓丹,董事,选举,;黄秋霞,监事,选举,;裴鲁江,董事长兼经理,选举,是;易武,副董事长,选举,;曾林,监事,选举,;郑延荣,董事兼经理,选举,;朱发军,董事,选举,; | 陈胜利,董事,选举,;陈业华,董事,选举,;胡晓丹,董事,选举,;黄秋霞,监事,选举,;裴鲁江,董事长兼经理,选举,是;沈中海,董事,选举,;易武,副董事长,选举,;曾林,监事,选举,;郑延荣,董事兼经理,选举,; | 2017-08-15 |
更多>>视频联播