变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
名称变更 | 雪松铜业(广州)有限公司 | 科城精铜(广州)有限公司 | 2022-03-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-03-16 | |
股东变更 | TAI-IINTERNATIONAL(HK)LIMITED,科学城(广州)投资集团有限公司 | 科学城(广州)投资集团有限公司 | 2022-02-22 |
注册资本(金)变更 | 4472.000000万元(美元) | 34220.502757万元(人民币) | 2022-02-22 |
法定代表人变更 | 晏静 | 童建斌 | 2022-02-22 |
监事备案 | 吴正荣,李安泰,陈浩翔 | 王世雄,陈靖锋,姚景铭 | 2022-02-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-02-22 | |
工商登记联络员备案 | 黄丽坚 | 马晓星 | 2022-02-22 |
董事备案 | 晏静,杜晶,杨忠吉,江卫钿,王立刚 | 黄丽,张丽巧,陈奕盛,童建斌,晏静 | 2022-02-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2022-02-22 |
经理备案 | 卢冠彰 | 晏静 | 2022-02-22 |
企业类型变更 | 有限责任公司(外国法人独资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2021-04-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-30 | |
股东变更 | TAI-IINTERNATIONAL(HK)LIMITED | 科学城(广州)投资集团有限公司,TAI-IINTERNATIONAL(HK)LIMITED | 2021-04-30 |
名称变更 | 台一江铜(广州)有限公司 | 雪松铜业(广州)有限公司 | 2020-02-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-02-05 | |
董事备案 | 江卫钿,王立刚,杨忠吉,晏静 | 杜晶,江卫钿,王立刚,杨忠吉,晏静 | 2018-11-05 |
换照 | 换照 | 2018-11-05 | |
监事备案 | 陈浩翔,杜晶,李安泰,吴正荣 | 陈浩翔,李安泰,吴正荣 | 2018-11-05 |
换照 | 换照 | 2018-11-01 |
更多>>视频联播