变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 翟璐,杨正根,余波光 | 曲云海,杨正根,余波光 | 2021-08-17 |
具体经营项目申报 | 医疗、外科及兽医用器械制造;许可类医疗器械经营;货物进出口(专营专控商品除外);工程和技术研究和试验发展;技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外);医疗、外科及兽医用器械制造;消毒剂制造;许可类医疗器械经营 | 2020-08-14 |
董事备案 | 周逵,陈校园,黄海平,匡卫文,刘光玉,陆勤超,肖亚军 | 陈校园,黄海平,匡卫文,刘光玉,陆勤超,肖亚军,周逵,牟小容,颜光美,彭说龙,刘致煌 | 2020-08-14 |
营业期限变更 | 2001-04-05至2021-04-05 | 2001-04-05至长期 | 2020-08-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-14 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-09-23 | |
名称变更 | 广州康盛生物科技有限公司 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | 2019-09-23 |
监事备案 | 王威,杨正根,余波光 | 杨正根,余波光,翟璐 | 2019-09-23 |
董事备案 | 陈校园,匡卫文,陆勤超,梅锦方,肖亚军,周逵 | 匡卫文,陆勤超,梅锦方,肖亚军,周逵,陈校园,黄海平,刘光玉 | 2019-09-23 |
监事备案 | 王威,杨正根,余波光 | 王威,杨正根,余波光,翟璐 | 2019-09-23 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 2019-09-23 |
工商登记联络员备案 | 易钰祺 | 2019-09-23 | |
董事备案 | 陈校园,匡卫文,陆勤超,梅锦方,肖亚军,周逵 | 匡卫文,陆勤超,肖亚军,周逵,陈校园,黄海平,刘光玉 | 2019-09-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-30 | |
股东变更 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙),横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙),陈校园,广东温氏投资有限公司,广州康碧昇投资中心(有限合伙),广州康翔投资中心(有限合伙) | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙),横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙),陈校园,广东温氏投资有限公司,广州康碧昇投资中心(有限合伙),广州康翔投资中心(有限合伙),横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2019-05-30 |
股东变更 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙);陈校园;广东温氏投资有限公司;广州康碧昇投资中心(有限合伙);广州康翔投资中心(有限合伙);新兴齐创投资合伙企业(有限合伙); | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙);陈校园;广东温氏投资有限公司;广州康碧昇投资中心(有限合伙);广州康翔投资中心(有限合伙);横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙); | 2018-03-20 |
股东名称变更 | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙);陈校园;广东温氏投资有限公司;广州康碧昇投资中心(有限合伙);广州康翔投资中心(有限合伙);新兴齐创投资合伙企业(有限合伙); | 北京红杉信远股权投资中心(有限合伙);陈校园;广东温氏投资有限公司;广州康碧昇投资中心(有限合伙);广州康翔投资中心(有限合伙);横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙); | 2018-03-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-03-20 |
监事备案 | 陈校园,董事长兼经理,选举,是;匡卫文,监事,选举,;陆勤超,董事,选举,;梅锦方,董事,选举,;王志华,监事,选举,;肖亚军,董事,选举,;张明虎,监事会主席,选举,;周逵,董事,选举,; | 陈校园,董事长兼经理,选举,是;匡卫文,董事,选举,;陆勤超,董事,选举,;梅锦方,董事,选举,;王威,监事,选举,;肖亚军,董事,选举,;杨正根,监事会主席,选举,;余波光,监事,选举,;周逵,董事,选举,; | 2017-01-22 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-01-22 |
更多>>视频联播