变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 关颖晖,李俊华,刘新华,施博卿,危勇 | 李俊华,刘新华,施博卿,危勇,张浩宇 | 2021-06-30 |
法定代表人变更 | 董志钢 | 危勇 | 2021-06-07 |
董事备案 | 董志钢,关颖晖,刘新华,危勇,张丹奇 | 李俊华,施博卿,关颖晖,刘新华,危勇 | 2021-06-07 |
经理备案 | 赵必伟 | 危勇 | 2021-06-07 |
董事备案 | 关颖晖,刘新华,危勇,张丹奇,赵必伟 | 关颖晖,刘新华,危勇,张丹奇,董志钢 | 2019-11-04 |
法定代表人变更 | 赵必伟 | 董志钢 | 2019-11-04 |
监事备案 | 陈俊,张奕,祝印红 | 张奕,祝印红,卢宇立 | 2019-09-25 |
董事备案 | 关颖晖,李春元,危勇,张丹奇,赵必伟 | 刘新华,关颖晖,危勇,张丹奇,赵必伟 | 2018-11-20 |
董事备案 | 关颖晖,李春元,危勇,张丹奇,赵必伟 | 刘新华,关颖晖,危勇,张丹奇,赵必伟 | 2018-11-14 |
组织机构备案 | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事长,任命,是;危勇,董事,选举,;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事兼经理,任命,;祝印红,监事会主席,选举,; | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事,任命,;危勇,董事,选举,;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事长兼经理,任命,是;祝印红,监事会主席,选举,; | 2018-03-07 |
组织机构备案 | 陈俊(监事);关颖晖(董事);李春元(董事长);危勇(董事);张丹奇(董事);张奕(监事);赵必伟(董事兼经理);祝印红(监事会主席); | 陈俊(监事);关颖晖(董事);李春元(董事);危勇(董事);张丹奇(董事);张奕(监事);赵必伟(董事长兼经理);祝印红(监事会主席); | 2018-03-07 |
法定代表人变更 | 李春元 | 赵必伟 | 2018-03-07 |
董事备案 | 陈俊(监事);关颖晖(董事);李春元(董事长);危勇(董事);张丹奇(董事);张奕(监事);赵必伟(董事兼经理);祝印红(监事会主席); | 陈俊(监事);关颖晖(董事);李春元(董事);危勇(董事);张丹奇(董事);张奕(监事);赵必伟(董事长兼经理);祝印红(监事会主席); | 2018-03-07 |
董事备案 | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事长,任命,是;危勇,董事,选举,;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事兼经理,任命,;祝印红,监事会主席,选举,; | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事,任命,;危勇,董事,选举,;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事长兼经理,任命,是;祝印红,监事会主席,选举,; | 2018-03-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-29 |
组织机构备案 | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事长,任命,是;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事兼经理,任命,;祝印红,监事会主席,选举,;左国泉,董事,选举,; | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事长,任命,是;危勇,董事,选举,;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事兼经理,任命,;祝印红,监事会主席,选举,; | 2017-09-26 |
董事备案 | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事长,任命,是;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事兼经理,任命,;祝印红,监事会主席,选举,;左国泉,董事,选举,; | 陈俊,监事,选举,;关颖晖,董事,选举,;李春元,董事长,任命,是;危勇,董事,选举,;张丹奇,董事,选举,;张奕,监事,选举,;赵必伟,董事兼经理,任命,;祝印红,监事会主席,选举,; | 2017-09-26 |
资金数额变更 | 157001.4000(单位:万元) | 177001.4000(单位:万元) | 2017-04-05 |
资金数额变更 | 92801.4000(单位:万元) | 157001.4000(单位:万元) | 2015-12-03 |
具体经营项目申报 | 资产管理(不含许可审批项目); | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);风险投资;物业管理;自有房地产经营活动;房屋租赁;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);停车场经营;股权投资;股权投资管理; | 2015-10-30 |
更多>>视频联播