变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李杰 | 李杰 | |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 交通银行珠海分行 | 交通银行股份有限公司珠海分行 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖遂宁 | 李杰 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李杰 | 武小成 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 珠海市吉大九洲大道东段交行大厦 | 珠海市吉大九洲大道东段1227号交行大厦 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营中国人民银行批准的金融业务(具体按B20515850074号许可证经营)金融业务。 | 主营:金融业务(具体按B20515850074号执行)(许可证有效期至2005年12月1日)。兼营: | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 金融业务(具体按B20515850074号执行)(许可证有效期至2005年12月1日)。 | 按金融许可证许可的范围经营。 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 武小成 | 赵树栋 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业务;金融租赁业务;中国人民银行批准经营的其他金融业务。/外汇存款;外汇汇款;外汇贷款;贸易、非贸易结算;外币兑换;外币票据贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务。 | 主营:经营中国人民银行批准的金融业务(具体按B20515850074号许可证经营)金融业务。兼营: | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 吉大景山路1号 | 珠海市吉大九洲大道东段交行大厦 | |
市场主体类型变更 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 2023-03-28 |
联络员备案 | 黄珊琦 | 2023-03-28 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩玉明 | 王小钏 | 2023-03-28 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 交通银行 | 交通银行股份有限公司 | 2019-08-29 |
登记机关变更 | 上海市工商行政管理局 | 2019-08-29 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴亦冰 | 彭纯 | 2019-08-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 林波 | 韩玉明 | 2019-08-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 按金融许可证许可的范围经营。 | 人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、销售政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;代销开放式基金;个人理财业务;办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现;总行授权的外汇担保、外汇借款和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;代理国外信用卡的发行及付款。境内居民个人购汇业务;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 2012-03-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡艳华 | 林波 | 2012-03-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 江洲 | 胡艳华 | 2008-11-05 |
更多>>视频联播