变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 王星燕 | 2019-08-12 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区黄埔东路268号803房 | 广州市黄埔区中山大道东238号 | 2019-08-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-12 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-12-05 |
资金数额变更 | 8893.1400(单位:万元) | 30000.0000(单位:万元) | 2016-12-05 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-07-27 |
执照副本变更 | 1 | 3 | 2016-07-27 |
法定代表人变更 | 张超 | 赵火昌 | 2015-07-20 |
组织机构备案 | 乔一民,董事,选举,;宋雁,董事,选举,;王世慧,监事,选举,;余立新,监事,委派,;张超,董事长,选举,是;张雅,监事,委派,;张振鹏,董事兼经理,选举,;朱亚萍,董事,选举,; | 刘冬冬,董事,选举,;宋雁,董事,选举,;王世慧,监事,选举,;余立新,监事,委派,;张雅,监事,委派,;张振鹏,董事兼经理,选举,;赵火昌,董事长,选举,是;朱亚萍,董事,选举,; | 2015-07-20 |
董事备案 | 乔一民,董事,选举,;宋雁,董事,选举,;王世慧,监事,选举,;余立新,监事,委派,;张超,董事长,选举,是;张雅,监事,委派,;张振鹏,董事兼经理,选举,;朱亚萍,董事,选举,; | 谷安国,董事,选举,;贾国栋,董事,选举,;刘冬冬,董事,选举,;宋雁,董事,选举,;王世慧,监事,选举,;余立新,监事,委派,;张超,董事长,选举,;张雅,监事,委派,;张振鹏,董事兼经理,选举,;赵火昌,董事,选举,;赵火昌,董事长,选举,是;朱亚萍,董事,选举,; | 2015-07-20 |
更多>>视频联播