变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 刘国群 | 2021-09-14 | |
监事备案 | 邓康华,李杰民,李凯云,刘妍,苏文龙 | 方穗龙,李杰民,李凯云,刘妍,苏文龙 | 2021-09-14 |
经理备案 | 周逊姜 | 李学军 | 2020-08-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-14 | |
具体经营项目申报 | 机械零部件加工;纺织专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);人造纤维(纤维素纤维)制造;场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);棉纺纱加工;棉织造加工;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);通用设备修理;机械技术咨询、交流服务;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉批发;蛋类批发;鲜肉、冷却肉配送;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;生鲜家禽零售;房地产咨询服务;物业管理;牲畜批发;生鲜家禽批发 | 机械零部件加工;纺织专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);人造纤维(纤维素纤维)制造;场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);棉纺纱加工;棉织造加工;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);通用设备修理;机械技术咨询、交流服务;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉批发;蛋类批发;鲜肉、冷却肉配送;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;生鲜家禽零售;房地产咨询服务;物业管理;物流代理服务;道路货物运输代理;国际货运代理;打包、装卸、运输全套服务代理;水果批发;水果零售;停车场经营;国际快递业务;货物专用运输(冷藏保鲜);米、面制品及食用油批发;粮油零售;酒类批发;酒类零售;乳制品批发;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售 | 2020-08-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-05-20 | |
具体经营项目申报 | 专业停车场服务;棉纺纱加工;棉织造加工;房地产咨询服务;机械零部件加工;纺织专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);人造纤维(纤维素纤维)制造;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);通用设备修理;机械技术咨询、交流服务;物业管理; | 机械零部件加工;纺织专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);人造纤维(纤维素纤维)制造;场地租赁(不含仓储);商品零售贸易(许可审批类商品除外);棉纺纱加工;棉织造加工;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);通用设备修理;机械技术咨询、交流服务;鲜肉批发(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉批发;蛋类批发;鲜肉、冷却肉配送;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);冷冻肉零售;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);蛋类零售;生鲜家禽零售;房地产咨询服务;物业管理;牲畜批发;生鲜家禽批发; | 2020-05-20 |
组织机构备案 | 邓康华(监事);李杰民(监事);李凯云(监事会主席);梁惠珠(董事);刘妍(监事);苏文龙(监事);汪海波(董事);叶文洁(董事);周逊姜(董事长兼经理); | 邓康华(监事);李杰民(监事);李凯云(监事会主席);刘妍(监事);苏大智(董事);苏文龙(监事);汪海波(董事);叶文洁(董事);周逊姜(董事长兼经理); | 2018-02-01 |
董事备案 | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;梁惠珠,董事,委派,;刘妍,监事,委派,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;刘妍,监事,委派,;苏大智,董事,选举,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 2018-02-01 |
董事备案 | 邓康华(监事);李杰民(监事);李凯云(监事会主席);梁惠珠(董事);刘妍(监事);苏文龙(监事);汪海波(董事);叶文洁(董事);周逊姜(董事长兼经理); | 邓康华(监事);李杰民(监事);李凯云(监事会主席);刘妍(监事);苏大智(董事);苏文龙(监事);汪海波(董事);叶文洁(董事);周逊姜(董事长兼经理); | 2018-02-01 |
组织机构备案 | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;梁惠珠,董事,委派,;刘妍,监事,委派,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;刘妍,监事,委派,;苏大智,董事,选举,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 2018-02-01 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-01-04 |
法定代表人变更 | 魏保平 | 周逊姜 | 2017-02-16 |
组织机构备案 | 邓康华,监事,委派,;梁惠珠,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;叶文洁,董事,选举,;周逊姜,监事,委派,; | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;梁惠珠,董事,委派,;刘妍,监事,委派,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 2017-02-16 |
监事备案 | 邓康华,监事,委派,;梁惠珠,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;叶文洁,董事,选举,;周逊姜,监事,委派,; | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;梁惠珠,董事,委派,;刘妍,监事,委派,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 2017-02-16 |
董事备案 | 邓康华,监事,委派,;梁惠珠,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;叶文洁,董事,选举,;周逊姜,监事,委派,; | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;梁惠珠,董事,委派,;刘妍,监事,委派,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 2017-02-16 |
经理备案 | 邓康华,监事,委派,;梁惠珠,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;叶文洁,董事,选举,;周逊姜,监事,委派,; | 邓康华,监事,委派,;李杰民,监事,委派,;李凯云,监事会主席,委派,;梁惠珠,董事,委派,;刘妍,监事,委派,;苏文龙,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;叶文洁,董事,委派,;周逊姜,董事长兼经理,委派,是; | 2017-02-16 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2017-02-16 |
组织机构备案 | 邓康华,监事,委派,;梁惠球,董事,委派,;林建华,董事,委派,;任山虹,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;周逊姜,监事,委派,; | 邓康华,监事,委派,;梁惠珠,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;叶文洁,董事,选举,;周逊姜,监事,委派,; | 2015-01-14 |
董事备案 | 邓康华,监事,委派,;梁惠球,董事,委派,;林建华,董事,委派,;任山虹,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;周逊姜,监事,委派,; | 邓康华,监事,委派,;梁惠珠,董事,委派,;孙钜华,监事,委派,;汪海波,董事,委派,;魏保平,董事长,委派,是;叶文洁,董事,选举,;周逊姜,监事,委派,; | 2015-01-14 |
更多>>视频联播