变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 贺少兵 | 李爱东 | 2021-09-03 |
董事备案 | 贺少兵,李爱东,潘志刚,张天镜 | 贺少兵,李爱东,潘志刚,张天镜 | 2021-09-03 |
工商登记联络员备案 | 林冬萍 | 庄严 | 2021-09-03 |
董事备案 | 贺少兵,李爱东,张天镜 | 贺少兵,李爱东,张天镜,潘志刚 | 2020-07-20 |
经理备案 | 贺少兵 | 李爱东 | 2020-01-03 |
工商登记联络员备案 | 林冬萍 | 2020-01-03 | |
董事备案 | 贺少兵,黄贵,梁英文,张天镜 | 李爱东,贺少兵,张天镜 | 2020-01-03 |
董事备案 | 贺少兵,黄贵,梁英文,张天镜 | 贺少兵,黄贵,梁英文,张天镜 | 2019-08-26 |
法定代表人变更 | 黄贵 | 贺少兵 | 2019-08-26 |
换照 | 换照 | 2019-06-04 | |
具体经营项目申报 | 房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;机电设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理; | 房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;机电设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;建设项目工程咨询;房地产咨询服务;企业管理咨询服务; | 2018-09-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-01-19 |
资金数额变更 | 5000.0000(单位:万元) | 20000.0000(单位:万元) | 2016-08-31 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-08-31 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-08-31 |
组织机构备案 | 陈泽兴,董事,委派,;戴学超,董事长,委派,是;段周尧,董事,委派,;何利玲,监事,委派,;贺少兵,董事,委派,;黄贵,董事兼经理,委派,;黎锦坤,监事会主席,选举,;李金生,监事,委派,;梁英文,董事,委派,;刘祖勉,监事,委派,;张天镜,董事,委派,; | 何利玲,监事,委派,;贺少兵,董事兼经理,委派,;黄贵,董事长,委派,是;黎锦坤,监事会主席,选举,;李金生,监事,委派,;梁英文,董事,委派,;刘祖勉,监事,委派,;张天镜,董事,委派,; | 2014-09-10 |
经理备案 | 陈泽兴,董事,委派,;戴学超,董事长,委派,是;段周尧,董事,委派,;何利玲,监事,委派,;贺少兵,董事,委派,;黄贵,董事兼经理,委派,;黎锦坤,监事会主席,选举,;李金生,监事,委派,;梁英文,董事,委派,;刘祖勉,监事,委派,;张天镜,董事,委派,; | 何利玲,监事,委派,;贺少兵,董事兼经理,委派,;黄贵,董事长,委派,是;黎锦坤,监事会主席,选举,;李金生,监事,委派,;梁英文,董事,委派,;刘祖勉,监事,委派,;张天镜,董事,委派,; | 2014-09-10 |
董事备案 | 陈泽兴,董事,委派,;戴学超,董事长,委派,是;段周尧,董事,委派,;何利玲,监事,委派,;贺少兵,董事,委派,;黄贵,董事兼经理,委派,;黎锦坤,监事会主席,选举,;李金生,监事,委派,;梁英文,董事,委派,;刘祖勉,监事,委派,;张天镜,董事,委派,; | 何利玲,监事,委派,;贺少兵,董事兼经理,委派,;黄贵,董事长,委派,是;黎锦坤,监事会主席,选举,;李金生,监事,委派,;梁英文,董事,委派,;刘祖勉,监事,委派,;张天镜,董事,委派,; | 2014-09-10 |
具体经营项目申报 | 房地产开发(二级)。建筑工程装修。房屋销售、出租。物业管理。设备安装。* | 房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;机电设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理; | 2014-09-09 |
更多>>视频联播