变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-01 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市花都区花山镇两龙路38号301室 | 广州市越秀区环市东路338号西楼13楼F单元、14楼、15楼、16楼、17楼整层 | 2021-12-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-11-19 | |
经营范围 | 园林绿化工程服务;机电设备安装工程专业承包;房屋建筑工程施工;生产混凝土预制件;场地租赁(不含仓储);建筑材料检验服务;水泥混凝土瓦制造;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政公用工程施工;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;工程环保设施施工;水利和内河港口工程建筑;工程技术咨询服务;工程总承包服务;土石方工程服务;地基与基础工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务 | 普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;非居住房地产租赁;住房租赁;水泥制品制造;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;土石方工程施工;环保咨询服务;环境保护监测;生态资源监测;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;自然科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建设工程施工;特种设备安装改造修理;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;检验检测服务;施工专业作业;室内环境检测;农产品质量安全检测 | 2021-11-19 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区环市东路338号15-17楼 | 广州市花都区花山镇两龙路38号301室 | 2021-11-19 |
遗失补领 | 遗失补领 | 2020-04-01 | |
工商登记联络员备案 | 李忆静 | 2020-04-01 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-01 | |
注册资本(金)变更 | 7000万元(人民币) | 30000万元(人民币) | 2020-04-01 |
董事备案 | 杜莘,黄琦,李欣,李贲,袁卫国 | 杜莘,黄琦,李欣,李贲,袁卫国 | 2019-12-04 |
经理备案 | 方维 | 杜莘 | 2019-12-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-09-25 | |
具体经营项目申报 | 市政公用工程施工;房屋建筑工程施工;工程环保设施施工;地基与基础工程专业承包;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;机电设备安装工程专业承包;水利和内河港口工程建筑;土石方工程服务;生产混凝土预制件;水泥混凝土瓦制造;工程技术咨询服务;建筑材料检验服务;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;场地租赁(不含仓储);工程总承包服务; | 园林绿化工程服务;机电设备安装工程专业承包;房屋建筑工程施工;生产混凝土预制件;场地租赁(不含仓储);建筑材料检验服务;水泥混凝土瓦制造;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;市政公用工程施工;建筑工程机械与设备租赁;水泥制品制造;工程环保设施施工;水利和内河港口工程建筑;工程技术咨询服务;工程总承包服务;土石方工程服务;地基与基础工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务; | 2019-09-25 |
董事备案 | 杜莘,方维,黄琦,李欣,袁卫国 | 杜莘,黄琦,李欣,袁卫国,李贲 | 2019-03-14 |
法定代表人变更 | 方维 | 袁卫国 | 2019-03-14 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区环市东路336号14、15楼 | 广州市越秀区环市东路338号15-17楼 | 2019-03-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-03-14 | |
组织机构备案 | 陈博雄(副董事长);杜莘(董事);方维(董事长兼经理);何小芹(董事);黄琦(董事);姚仕明(监事); | 杜莘(董事);方维(董事长兼经理);黄琦(董事);李欣(董事);杨英丽(监事);袁卫国(副董事长); | 2018-08-20 |
董事备案 | 陈博雄(副董事长);杜莘(董事);方维(董事长兼经理);何小芹(董事);黄琦(董事);姚仕明(监事); | 杜莘(董事);方维(董事长兼经理);黄琦(董事);李欣(董事);杨英丽(监事);袁卫国(副董事长); | 2018-08-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-20 |
更多>>视频联播