变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 刘玉芝 | 方舜 | 2021-04-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-17 | |
注册资本(金)变更 | 17760万元(人民币) | 1000000万元(人民币) | 2020-12-17 |
董事备案 | 胡亮;徐力;吕沛美 | 胡亮;徐力;李阳 | 2018-11-08 |
监事备案 | 刘玉芝 | 刘玉芝 | 2018-08-27 |
工商登记联络员备案 | 连庆海 | 2018-08-27 | |
董事备案 | 徐力;郑腾;张泽伦 | 徐力;吕沛美;胡亮 | 2018-08-27 |
法定代表人变更 | 孟立林 | 徐力 | 2015-10-10 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 李思德、刘玉芝、孟立林、张泽伦 | 刘玉芝、宋大伟、徐力、张泽伦 | 2015-10-10 |
更多>>视频联播