变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔14层 | 广州市天河区高普路38号303房305房306房307房308房(仅限办公) | 2021-09-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-02 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-12 | |
股东变更 | 阿里巴巴文化娱乐有限公司,郑从威,朱顺炎,梁捷,俞永福,何小鹏,林永颂,杨立华,江蔚然 | 广州大鱼快乐信息技术有限公司,阿里巴巴文化娱乐有限公司 | 2021-05-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2021-02-19 |
监事备案 | 姜永军 | 冯云乐 | 2021-02-19 |
经理备案 | 黎直前 | 吴嘉 | 2021-02-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-02-19 | |
董事备案 | 黄浩,黎直前,武卫,朱顺炎 | 吴嘉 | 2021-02-19 |
法定代表人变更 | 黎直前 | 吴嘉 | 2021-02-19 |
股东变更 | 郑从威,朱顺炎,梁捷,俞永福,何小鹏,林永颂,杨立华,江蔚然 | 阿里巴巴文化娱乐有限公司,郑从威,朱顺炎,梁捷,俞永福,何小鹏,林永颂,杨立华,江蔚然 | 2021-02-19 |
注册资本(金)变更 | 3000万元(人民币) | 30000万元(人民币) | 2021-02-19 |
工商登记联络员备案 | 谢婵 | 2021-02-19 | |
监事备案 | 何小鹏,董事兼经理,选举,;黎直前,董事长,选举,是;梁捷,董事,选举,;武卫,董事,选举,;朱顺炎,监事,选举,; | 黄浩,董事,选举,;姜永军,监事,选举,;黎直前,董事长兼经理,选举,是;武卫,董事,选举,;朱顺炎,董事,选举,; | 2018-05-21 |
董事备案 | 何小鹏(董事兼经理);黎直前(董事长);梁捷(董事);武卫(董事);朱顺炎(监事); | 何小鹏(董事兼经理);黄浩(董事);姜永军(监事);江蔚然(其他人员);黎直前(董事长兼经理);梁捷(董事);林永颂(其他人员);武卫(董事);杨立华(其他人员);俞永福(董事长);郑从威(其他人员);朱顺炎(董事); | 2018-05-21 |
组织机构备案 | 何小鹏(董事兼经理);黎直前(董事长);梁捷(董事);武卫(董事);朱顺炎(监事); | 黄浩(董事);姜永军(监事);黎直前(董事长兼经理);武卫(董事);朱顺炎(董事); | 2018-05-21 |
监事备案 | 何小鹏(董事兼经理);黎直前(董事长);梁捷(董事);武卫(董事);朱顺炎(监事); | 黄浩(董事);姜永军(监事);黎直前(董事长兼经理);武卫(董事);朱顺炎(董事); | 2018-05-21 |
董事备案 | 何小鹏,董事兼经理,选举,;黎直前,董事长,选举,是;梁捷,董事,选举,;武卫,董事,选举,;朱顺炎,监事,选举,; | 何小鹏,董事兼经理,选举,;黄浩,董事,选举,;姜永军,监事,选举,;江蔚然,其他人员,,;黎直前,董事长兼经理,选举,是;梁捷,董事,选举,;林永颂,其他人员,,;武卫,董事,选举,;杨立华,其他人员,,;俞永福,董事长,选举,;郑从威,其他人员,,;朱顺炎,董事,选举,; | 2018-05-21 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-05-21 |
经理备案 | 何小鹏,董事兼经理,选举,;黎直前,董事长,选举,是;梁捷,董事,选举,;武卫,董事,选举,;朱顺炎,监事,选举,; | 黄浩,董事,选举,;姜永军,监事,选举,;黎直前,董事长兼经理,选举,是;武卫,董事,选举,;朱顺炎,董事,选举,; | 2018-05-21 |
更多>>视频联播