变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-04-18 | 2017-11-20 | 2017-12-18 |
章程备案 | 2017-05-15 | 2017-04-18 | 2017-07-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:上海华鑫股份有限公司、出资额:160000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:上海华鑫股份有限公司、出资额:287000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-06-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 160000 | 287000 | 2017-06-07 |
章程备案 | 2017-04-18 | 2017-05-15 | 2017-06-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:上海飞乐音响股份有限公司、出资额:38400.000000、出资比例:24.000000;股东名称:上海华鑫股份有限公司、出资额:12800.000000、出资比例:8.000000;股东名称:上海仪电控股(集团)公司、出资额:105600.000000、出资比例:66.000000;股东名称:上海贝岭股份有限公司、出资额:3200.000000、出资比例:2.000000; | 股东名称:上海华鑫股份有限公司、出资额:160000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-04-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-21 |
章程备案 | 2015-04-09 | 2017-04-18 | 2017-04-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:俞洋;监事:王文学;监事:徐伟梧;监事:郭兴;董事:王欣;董事:曹宇;董事:郭永清;董事:张凤一;董事:徐森康;董事:李虹;董事长:蒋松涛;监事:吴云;监事:张增林;董事:俞洋;董事:李轶梵(LIYIFAN); | 董事:李轶梵(LIYIFAN);董事:曹宇;监事:王文学;监事:吴云;监事:张增林;董事:王欣;董事:俞洋;董事:郭永清;董事:张凤一;董事长:蒋松涛;监事:文钊;监事:郭兴;董事:李虹;董事:徐森康;总经理:俞洋; | 2016-11-29 |
其他事项备案 | 91440300727139126J | 2016-05-03 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:张凤一;董事长:蒋松涛;董事:郭永清;总经理:俞洋;监事:吴云;董事:徐森康;董事:俞洋;监事:郭兴;监事:徐伟梧;董事:王欣;监事:王文学;董事:李虹;监事:张增林;董事:李轶梵(LIYIFAN);董事:陈靖; | 总经理:俞洋;董事:曹宇;董事:郭永清;监事:吴云;董事长:蒋松涛;董事:张凤一;监事:徐伟梧;监事:王文学;监事:郭兴;监事:张增林;董事:徐森康;董事:俞洋;董事:王欣;董事:李轶梵(LIYIFAN);董事:李虹; | 2016-01-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李虹;监事:徐森康;监事:张增林;监事:徐伟梧;董事:陈靖;董事长:曹光明;董事:王欣;董事:俞洋;总经理:俞洋;监事:王文学;董事:李轶梵(LIYIFAN);董事:郭永清;董事:张凤一;监事:吴云;董事:张迎宪; | 董事:王欣;董事:俞洋;董事长:蒋松涛;监事:郭兴;董事:陈靖;董事:徐森康;监事:张增林;董事:张凤一;监事:吴云;监事:徐伟梧;总经理:俞洋;董事:李轶梵(LIYIFAN);董事:郭永清;董事:李虹;监事:王文学; | 2016-01-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-06-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:徐森康;董事:李虹;董事:郭永清;监事:洪家新;监事:王文学;董事:俞洋;总经理:俞洋;董事长:曹光明;董事:李轶梵(LIYIFAN);监事:张增林;董事:张凤一;董事:张迎宪;监事:徐伟梧;监事:吴云;董事:陈靖;董事:王欣; | 董事:郭永清;董事:王欣;董事:李轶梵(LIYIFAN);监事:张增林;董事长:曹光明;监事:徐伟梧;董事:张迎宪;董事:李虹;监事:徐森康;监事:王文学;董事:张凤一;监事:吴云;总经理:俞洋;董事:俞洋;董事:陈靖; | 2015-06-12 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:俞洋;董事:王欣;董事:张迎宪;董事长:曹光明;董事:李虹;董事:俞洋;董事:张凤一;董事:陈靖;监事:张增林;监事:徐伟梧;董事:郭永清;监事:徐森康;董事:陆治明; | 监事:徐伟梧;董事:李轶梵(LIYIFAN);董事:俞洋;董事:李虹;总经理:俞洋;监事:徐森康;董事长:曹光明;监事:张增林;董事:张迎宪;董事:张凤一;监事:王文学;董事:陈靖;监事:吴云;董事:郭永清;监事:洪家新;董事:王欣; | 2014-12-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:陈靖;董事:王文学;监事:张增林;总经理:俞洋;董事:李虹;董事:沈祥荣;监事:徐伟梧;董事:洪家新;监事:徐森康;董事长:曹光明;董事:陆治明;董事:张凤一;董事:沈重英; | 董事:张迎宪;董事:陈靖;监事:徐森康;董事:陆治明;董事:俞洋;总经理:俞洋;董事:王欣;监事:徐伟梧;监事:张增林;董事:李虹;董事长:曹光明;董事:郭永清;董事:张凤一; | 2014-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:陆治明;董事:沈祥荣;董事:洪家新;监事:张增林;董事:李虹;监事:文钊;董事长:曹光明;总经理:俞洋;监事:徐森康;董事:王文学;董事:沈重英;董事:徐伟梧;董事:张凤一; | 董事:洪家新;监事:张增林;董事:张凤一;董事:沈重英;董事长:曹光明;董事:李虹;监事:徐森康;董事:陆治明;董事:王文学;总经理:俞洋;监事:徐伟梧;董事:沈祥荣;董事:陈靖; | 2014-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:陆治明;法定代表人:洪家新;监事:文钊;监事:张增林;董事长:曹光明;其他董事:沈祥荣;其他董事:李虹;其他董事:洪家新;监事:徐森康;其他董事:张凤一;其他董事:沈重英;其他董事:王文学;其他董事:徐伟梧;总经理:洪家新; | 董事长:曹光明;其他董事:沈祥荣;其他董事:沈重英;其他董事:陆治明;其他董事:洪家新;其他董事:徐伟梧;总经理:俞洋;其他董事:李虹;监事:徐森康;其他董事:张凤一;监事:张增林;法定代表人:俞洋;其他董事:王文学;监事:文钊; | 2014-06-06 |
更多>>视频联播