变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),LOUAIN.S.DAMER,MayYingLai,蔡跃涛,李昂 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),LOUAIN.S.DAMER,CHEANGPUITZE,蔡跃涛,李昂 | 2021-03-11 |
董事备案 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),LOUAIN.S.DAMER,MayYingLai,蔡跃涛,张丽巧 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),LOUAIN.S.DAMER,MayYingLai,蔡跃涛,李昂 | 2020-11-13 |
法定代表人变更 | NASERSYEDSULTAN | LOUAIN.S.DAMER | 2020-03-27 |
董事备案 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),MayYingLai,NASERSYEDSULTAN,蔡跃涛,张丽巧 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),MayYingLai,LOUAIN.S.DAMER,蔡跃涛,张丽巧 | 2020-03-27 |
法定代表人变更 | RonaldStover | NASERSYEDSULTAN | 2019-02-02 |
董事备案 | MayYingLai,HOKMINGHARRYLIT(列学明),RonaldStover,汪冬生,张丽巧 | HOKMINGHARRYLIT(列学明),MayYingLai,张丽巧,NASERSYEDSULTAN,蔡跃涛 | 2019-02-02 |
经理备案 | 汪冬生 | 蔡跃涛 | 2019-02-02 |
投资人(股权)变更 | FOSROCMININGANDTUNNELLINGLTD.(富斯乐隧道及矿产有限公司);广州开发区建设发展集团有限公司 | FOSROCMININGANDTUNNELLINGLTD.(富斯乐隧道及矿产有限公司);科学城(广州)投资集团有限公司 | 2018-05-29 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | DouglasGeorgeJohnson、HOKMINGHARRYLIT(列学明)、MayYingLai、RobertJohnBonnici、RonaldStover、邓乐舜、汪冬生 | DouglasGeorgeJohnson、HOKMINGHARRYLIT(列学明)、MayYingLai、RobertJohnBonnici、RonaldStover、汪冬生、张丽巧 | 2018-05-28 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | DavidFrankFisher、JaczenYu、邓乐舜、侯慧、黄如珊 | DavidFrankFisher、HOKMINGHARRYLIT(列学明)、PETERARMSTRONGCAMPBELL、邓乐舜、侯慧 | 2016-03-30 |
法定代表人变更 | JaczenYu | PETERARMSTRONGCAMPBELL | 2016-03-30 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | DavidFrankFisher、JaczenYu、邓乐舜、黄如珊、王俊 | DavidFrankFisher、JaczenYu、邓乐舜、侯慧、黄如珊 | 2015-03-30 |
更多>>视频联播