变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2020-01-16 | ||
2020-01-16 | |||
章程备案 | 2019-06-11 | 2019-12-30 | 2020-01-16 |
2019-06-18 | |||
章程备案 | 2017-10-20 | 2019-06-11 | 2019-06-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区布吉镇布沙路100号 | 深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路100号南和公司办公楼308 | 2019-06-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:白月庆;董事:李凯辉;董事:梁越斐;董事:白金汉;董事长:何勇;董事:刘醒明;董事:汤琼兰; | 董事长:陈钊;董事:白月庆;董事:汤琼兰;董事:白金汉;董事:刘醒明;董事:马莉君;董事:方乐; | 2018-01-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:白月庆;其他:李凯辉;其他:梁越斐;其他:白金汉;董事长:何勇;其他:刘醒明;其他:汤琼兰;法定代表人:何勇; | 其他董事:白金汉;其他董事:刘醒明;法定代表人:陈钊;其他董事:白月庆;其他董事:汤琼兰;其他董事:马莉君;董事长:陈钊;其他董事:方乐; | 2018-01-05 |
章程备案 | 2015-09-28 | 2017-10-20 | 2018-01-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:邓德强;董事:白金汉;监事:张海燕;监事:魏辉志;监事:叶正鸿;董事:汤琼兰;董事:白月庆;董事:梁越斐;监事:林小定;董事:刘醒明;董事:刘韶平; | 董事:白月庆;监事:林小定;董事:白金汉;执行监事:魏辉志;董事:梁越斐;监事:叶正鸿;监事:赵建军;董事:刘醒明;执行监事:张海燕;董事:汤琼兰;董事:李凯辉; | 2017-06-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 有限责任公司 | 2016-09-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市达利和科技有限公司、出资额:1759.950000、出资比例:32.850000;股东名称:百雅有限公司、出资额:3865.000000、出资比例:32.850000;股东名称:广东省电子信息产业集团有限公司、出资额:708.050000、出资比例:34.300000; | 股东名称:深圳市达利和科技有限公司、出资额:1759.950000、出资比例:32.850000;股东名称:广东省电子信息产业集团有限公司、出资额:708.050000、出资比例:34.300000;股东名称:佛山电器照明股份有限公司、出资额:3865.000000、出资比例:32.850000; | 2016-09-02 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:白守平;董事:白月庆;董事:范忠凯;董事长:何勇;董事:白金汉;董事:李天送;董事:刘韶平;监事:魏辉志;总经理:白月庆;监事:朱云雪;监事:何燕芬;监事:林小定;监事:邓德强; | 监事:叶正鸿;监事:邓德强;监事:魏辉志;董事:刘醒明;董事:白金汉;董事:梁越斐;监事:林小定;董事:刘韶平;监事:张海燕;董事长:何勇;总经理:白月庆;董事:汤琼兰;董事:白月庆; | 2016-09-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李天送;总经理:白月庆;监事:魏辉志;董事:范忠凯;监事:朱云雪;监事:林小定;董事长:章乐平;董事:刘韶平;董事:白月庆;董事:白守平;董事:白金汉;监事:邓德强;监事:何燕芬; | 监事:朱云雪;董事:李天送;董事长:何勇;董事:白金汉;董事:范忠凯;监事:林小定;监事:魏辉志;董事:白守平;监事:何燕芬;董事:白月庆;监事:邓德强;董事:刘韶平;总经理:白月庆; | 2015-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:章乐平;其他董事:白金汉;监事:朱云雪;董事长:章乐平;其他董事:刘韶平;监事:何燕芬;监事:邓德强;监事:魏辉志;其他董事:李天送;总经理:白月庆;其他董事:范忠凯;其他董事:白月庆;监事:林小定;其他董事:白守平; | 其他董事:白金汉;总经理:白月庆;监事:魏辉志;监事:邓德强;法定代表人:何勇;其他董事:范忠凯;监事:林小定;其他董事:白守平;其他董事:白月庆;董事长:何勇;其他董事:刘韶平;监事:朱云雪;监事:何燕芬;其他董事:李天送; | 2015-09-28 |
其他事项备案 | 914403001924744616 | 2015-09-28 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:白守平;董事:白月庆;总经理:白月庆;董事:刘韶平;监事:朱云雪;监事:邓德强;董事长:章乐平;监事:白金汉;董事:林辉良;监事:魏辉志;董事:范忠凯;董事:李天送;监事:何燕芬; | 总经理:白月庆;董事长:章乐平;监事:朱云雪;董事:白守平;董事:白金汉;董事:白月庆;董事:刘韶平;董事:李天送;监事:何燕芬;董事:范忠凯;监事:魏辉志;监事:林小定;监事:邓德强; | 2015-05-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:黄志勇;监事:朱云雪;总经理:白月庆;监事:何燕芬;监事:魏辉志;董事:白月庆;董事:李天送;监事:白金汉;董事长:章乐平;董事:白守平;董事:林辉良;董事:刘韶平;监事:邓德强; | 监事:魏辉志;董事:白月庆;监事:邓德强;董事:刘韶平;董事长:章乐平;监事:何燕芬;监事:朱云雪;董事:白守平;董事:范忠凯;董事:林辉良;总经理:白月庆;监事:白金汉;董事:李天送; | 2014-08-28 |
更多>>视频联播