变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 2022-01-21 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李向宾(董事),李红梅(监事),徐正中(董事),王杰(董事),李峰(董事长),朝鲁(董事),郭竞超(董事),赵建平(监事会主席),陈明博(监事),张威(董事),杜培刚(经理) | 云岗(董事),李红梅(监事),王观法(董事),赵常富(董事),李峰(董事长),于文玉(董事),朝鲁(经理,董事),郭竞超(董事),赵建平(监事会主席),陈明博(监事),任致忠(董事) | 2022-01-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李向宾(董事),李红梅(监事),徐正中(董事),王杰(董事),张俊平(董事长),朝鲁(董事),郭竞超(董事),赵建平(监事会主席),陈明博(监事),张威(董事),杜培刚(经理) | 李向宾(董事),李红梅(监事),徐正中(董事),王杰(董事),李峰(董事长),朝鲁(董事),郭竞超(董事),赵建平(监事会主席),陈明博(监事),张威(董事),杜培刚(经理) | 2022-01-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张俊平 | 李峰 | 2022-01-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李向宾(董事),杨晶姝(监事),徐正中(董事),王杰(董事),张俊平(董事长),郭晓川(董事),郭竞超(董事),张威(董事),刘敏(监事),杜培刚(经理),吕玲(监事会主席) | 李向宾(董事),李红梅(监事),徐正中(董事),王杰(董事),张俊平(董事长),朝鲁(董事),郭竞超(董事),赵建平(监事会主席),陈明博(监事),张威(董事),杜培刚(经理) | 2021-11-24 |
章程备案 | 2021-09-03 | ||
章程备案 | 2021-07-28 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 呼和浩特投资有限责任公司55.万,呼和浩特市国有资产监督管理委员会66000.万 | 呼和浩特投资有限责任公司55.万,呼和浩特市国有资产监督管理委员会95400.万,内蒙古国有资本运营有限公司10600.万 | 2021-07-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资;资产经营;资产投资收益 | 国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资;资产经营;资产投资收益;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-06-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭竞超,郭晓川,李向宾,刘敏,吕玲,王杰,徐正中,杨晶姝,张俊平,张威 | 杜培刚,郭竞超,郭晓川,李向宾,刘敏,吕玲,王杰,徐正中,杨晶姝,张俊平,张威 | 2016-11-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 呼和浩特市国有资产监督管理局,呼和浩特投资有限责任公司 | 呼和浩特市国有资产监督管理委员会,呼和浩特投资有限责任公司 | 2015-08-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王振坤 | 张俊平 | 2014-11-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭竞超,郭晓川,李向宾,刘敏,吕玲,王杰,王振坤,徐正中,杨晶姝,张威 | 郭竞超,郭晓川,李向宾,刘敏,吕玲,王杰,徐正中,杨晶姝,张俊平,张威 | 2014-11-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 66055 | 106055 | 2014-07-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 01152013-2,150100000000491 | 其他,其他 | 2014-07-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈晓玉,吕玲,王杰,王振坤 | 郭竞超,郭晓川,李向宾,刘敏,吕玲,王杰,王振坤,徐正中,杨晶姝,张威 | 2014-07-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 呼和浩特市国有资产管理委员会,呼和浩特投资有限责任公司 | 呼和浩特市国有资产监督管理局,呼和浩特投资有限责任公司 | 2014-07-29 |
更多>>视频联播