变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:田进;总经理:田进; | 法定代表人:王国庆;总经理:王国庆; | 2018-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:田进; | 总经理:王国庆; | 2018-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:邵晖;监事:宋云峰;职工监事:张光奎; | 职工监事:邵晖;执行监事:张光奎;监事:宋云峰; | 2018-04-10 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:徐国飞; | 法定代表人:田进; | 2016-11-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产广播电视设备、通讯设备、家用电子产品、电子机械配套件、电工仪器、注塑制品及模具(生产执照另办);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)^ | 生产广播电视设备、通讯设备、家用电子产品、电子机械配套件、电工仪器、注塑制品及模具(生产执照另办);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)及进出口商品内销;不动产经营租赁(不含金融租赁业务)、销售,物业管理;国内货运代理,国际货运代理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^智能设备、环保、社会公共安全设备的开发、生产、销售;销售、批发、零售兼维修第一类医疗器械、第二类医疗器械及第三类医疗器械;并从事上述经营业务的售后、技术服务等业务。 | 2016-05-25 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《医疗器械经营企业许可证》、审批文件号:无; | 2016-05-25 | |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:徐国飞;法定代表人:郭建;监事:沈永林;其他董事:沈见龙;总经理:田进;监事:吴斌;其他董事:向群雄;其他董事:夏德传;其他董事:温辉;其他董事:宋云峰;其他董事:罗云水;其他董事:李敬和;监事:魏俊昌;董事长:郭健; | 监事:宋云峰;总经理:田进;其他董事:沈见龙;其他董事:温辉;法定代表人:徐国飞;监事:张光奎;其他董事:向群雄;其他董事:郭建;其他董事:夏德传;董事长:徐国飞;监事:邵晖;其他董事:罗云水; | 2016-04-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:宋云峰;监事:吴斌;董事:温辉;董事长:郭健;董事:李敬和;董事:夏德传;总经理:田进;监事:沈永林;监事:魏俊昌;董事:向群雄;董事:沈见龙;董事:罗云水;董事:徐国飞; | 董事长:徐国飞;董事:夏德传;董事:向群雄;监事:邵晖;副董事长:郭建;总经理:田进;董事:罗云水;董事:沈见龙;监事:宋云峰;董事:温辉;职工监事:张光奎; | 2016-04-29 |
其他事项备案 | 914403001921853289 | 2016-02-25 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李敬和;监事:王季铭;董事:温辉;董事:宋云峰;董事:沈见龙;总经理:田进;董事长:郭健;董事:向群雄;监事:沈永林;董事:罗云水;董事:徐国飞;董事:夏德传;监事:魏俊昌; | 总经理:田进;监事:沈永林;董事:徐国飞;监事:吴斌;董事:向群雄;董事:沈见龙;董事:李敬和;董事:夏德传;监事:魏俊昌;董事:罗云水;董事长:郭健;董事:温辉;董事:宋云峰; | 2015-06-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-08 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-05 |
更多>>视频联播