变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2015-09-10 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2013-01-29 | ||
住所 | 北京市西城区西单北大街小酱坊胡同甲40号 | 北京市西城区小酱坊胡同40号 | 2016-03-21 |
注册资本 | 1200万元 | 3500万元 | 2014-09-03 |
法定代表人 | 段洁仪 | 王永山 | 2013-01-29 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2015-09-10 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2013-01-29 | ||
住所 | 北京市西城区西单北大街小酱坊胡同甲40号 | 北京市西城区小酱坊胡同40号 | 2016-03-21 |
注册资本 | 1200万元 | 3500万元 | 2014-09-03 |
法定代表人 | 段洁仪 | 王永山 | 2013-01-29 |
更多>>视频联播