变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营范围 | 2014-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 2014-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事(理事)、经理、监事 |
|
|
2014-06-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 2010-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 2010-08-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 2010-08-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事(理事)、经理、监事 |
|
|
2010-08-18 |
更多>>视频联播