变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
经营范围 |
|
|
2015-01-30 |
经营范围 |
|
|
2012-07-19 |
法定代表人 |
|
|
2010-10-19 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李泽斌* | 董事长 | 2 | 傅强 | 董事 | 3 | 吴占鸣 | 董事 | 4 | 郭强 | 董事 | 5 | 梁洪流 | 董事 | 6 | 彭少江 | 董事 | 7 | 何长青 | 董事 | 8 | 彭长江 | 董事 | 9 | 梁洪流 | 总经理 | 10 | 杨振峰 | 监事 | 11 | 马聚良 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 梁洪流* | 董事长 | 2 | 彭少江 | 董事 | 3 | 傅强 | 董事 | 4 | 何长青 | 董事 | 5 | 郭强 | 董事 | 6 | 吴占鸣 | 董事 | 7 | 杨小镕 | 董事 | 8 | 梁洪流* | 总经理 | 9 | 马聚良 | 监事 | 10 | 胡海军 | 监事 |
|
2010-10-19 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 梁洪流 | 2497.2 | 自然人股东 | 2 | 武汉长软华成系统有限公司 | 120 | 企业法人 | 3 | 李泽斌 | 60 | 自然人股东 | 4 | 刘林伟 | 60 | 自然人股东 | 5 | 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 60 | 企业法人 | 6 | 彭少江 | 60 | 自然人股东 | 7 | 张孜 | 36 | 自然人股东 | 8 | 北京中长企业发展公司 | 30 | 企业法人 | 9 | 张晶 | 23.1 | 自然人股东 | 10 | 马聚良 | 17.7 | 自然人股东 | 11 | 于冬泉 | 15 | 自然人股东 | 12 | 李文化 | 12 | 自然人股东 | 13 | 齐彤 | 9 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 梁洪流 | 1417.2 | 自然人股东 | 2 | 武汉长软华成系统有限公司 | 1200 | 企业法人 | 3 | 彭少江 | 60 | 自然人股东 | 4 | 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 60 | 企业法人 | 5 | 李泽斌 | 60 | 自然人股东 | 6 | 刘林伟 | 60 | 自然人股东 | 7 | 张孜 | 36 | 自然人股东 | 8 | 北京中长企业发展公司 | 30 | 企业法人 | 9 | 张晶 | 23.1 | 自然人股东 | 10 | 马聚良 | 17.7 | 自然人股东 | 11 | 于冬泉 | 15 | 自然人股东 | 12 | 李文化 | 12 | 自然人股东 | 13 | 齐彤 | 9 | 自然人股东 |
|
2010-10-19 |
住所 |
|
|
2010-05-25 |
企业类型 |
|
|
2010-05-25 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 梁洪流 | 2494.2 | 自然人股东 | 2 | 武汉长软华成系统有限公司 | 120 | 企业法人 | 3 | 李泽斌 | 60 | 自然人股东 | 4 | 彭少江 | 60 | 自然人股东 | 5 | 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 60 | 企业法人 | 6 | 刘林伟 | 60 | 自然人股东 | 7 | 张孜 | 36 | 自然人股东 | 8 | 北京中长企业发展公司 | 30 | 企业法人 | 9 | 张晶 | 23.1 | 自然人股东 | 10 | 马聚良 | 17.7 | 自然人股东 | 11 | 于冬泉 | 15 | 自然人股东 | 12 | 李文化 | 12 | 自然人股东 | 13 | 齐彤 | 9 | 自然人股东 | 14 | 李月英 | 3 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 梁洪流 | 2497.2 | 自然人股东 | 2 | 武汉长软华成系统有限公司 | 120 | 企业法人 | 3 | 李泽斌 | 60 | 自然人股东 | 4 | 刘林伟 | 60 | 自然人股东 | 5 | 深圳市华晟达投资控股有限公司 | 60 | 企业法人 | 6 | 彭少江 | 60 | 自然人股东 | 7 | 张孜 | 36 | 自然人股东 | 8 | 北京中长企业发展公司 | 30 | 企业法人 | 9 | 张晶 | 23.1 | 自然人股东 | 10 | 马聚良 | 17.7 | 自然人股东 | 11 | 于冬泉 | 15 | 自然人股东 | 12 | 李文化 | 12 | 自然人股东 | 13 | 齐彤 | 9 | 自然人股东 |
|
2010-05-25 |