变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-11 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-09-11 | ||
章程备案 | 2018-11-28 | 2019-05-31 | 2019-09-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 92774.204 | 91692.704 | 2019-09-11 |
章程备案 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2019-05-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 92826.704 | 92774.204 | 2019-05-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-05-30 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:限售流通股、出资额:37302.172700、出资比例:39.910000;股东名称:无限售流通股、出资额:56167.081300、出资比例:60.090000; | 股东名称:限售流通股、出资额:35681.537600、出资比例:38.440000;股东名称:无限售流通股、出资额:57145.166400、出资比例:61.560000; | 2019-03-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:朱文丰;董事:李瑶;副董事长:曾少强;董事:王菊芳;董事:曹叠云;董事:袁建成; | 董事:袁建成;副董事长:曾少强;董事:曹叠云;董事:李瑶;董事:唐键;董事:朱文丰; | 2019-03-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 93469.254 | 92826.704 | 2019-03-25 |
章程备案 | 2017-09-14 | 2018-11-28 | 2019-03-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:于秀峰;监事:曾少彬;董事:王菊芳;董事:袁建成;监事:杨春海;董事:郭晋龙;副董事长:曾少强;董事:全衡;监事:朱宁; | 副董事长:曾少强;董事:王菊芳;董事:朱文丰;董事:李瑶;执行监事:何逢春;董事:曹叠云;董事:袁建成;监事:曾少彬; | 2019-03-01 |
章程备案 | 2016-10-14 | 2017-09-14 | 2017-09-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 91834.254 | 93469.254 | 2017-09-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:限售流通股、出资额:35890.975100、出资比例:39.080000;股东名称:无限售流通股、出资额:55943.278900、出资比例:60.920000; | 股东名称:无限售流通股、出资额:56167.081300、出资比例:60.090000;股东名称:限售流通股、出资额:37302.172700、出资比例:39.910000; | 2017-09-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 89001.6362 | 91834.254 | 2016-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:无限售条件的流通股、出资额:55943.278900、出资比例:62.860000;股东名称:有限售条件的流通股、出资额:33058.357300、出资比例:37.140000; | 股东名称:限售流通股、出资额:35890.975100、出资比例:39.080000;股东名称:无限售流通股、出资额:55943.278900、出资比例:60.920000; | 2016-12-09 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-09 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司(中外合资,上市)外资比例低于25% | 股份有限公司(上市) | 2016-06-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:无限售条件的流通股、出资额:49758.507400、出资比例:55.910000;股东名称:有限售条件的流通股、出资额:39243.128800、出资比例:44.090000; | 股东名称:有限售条件的流通股、出资额:33058.357300、出资比例:37.140000;股东名称:无限售条件的流通股、出资额:55943.278900、出资比例:62.860000; | 2016-06-07 |
更多>>视频联播