变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 张书芳 | 副董事长 | 3 | 郭普金 | 董事 | 4 | 任小黎 | 董事 | 5 | 张恒利 | 董事 | 6 | 卢尔燕 | 董事 | 7 | 张恒利 | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 姚忠民 | 监事 | 10 | 张光宇 | 监事 | 11 | 李壁池 | 监事 | 12 | 孙永平 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 张书芳 | 副董事长 | 3 | 任小黎 | 董事 | 4 | 徐术通 | 董事 | 5 | 卢尔燕 | 董事 | 6 | 张恒利 | 董事 | 7 | 张恒利 | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 李壁池 | 监事 | 10 | 姚忠民 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 孙永平 | 监事 |
|
2014-07-09 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 郭普金 | 董事 | 3 | 任小黎 | 董事 | 4 | 张书芳 | 董事 | 5 | 张恒利 | 董事 | 6 | 卢尔燕 | 董事 | 7 | 张闽* | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 孙永平 | 监事 | 10 | 姚忠民 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 李壁池 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 张书芳 | 副董事长 | 3 | 郭普金 | 董事 | 4 | 任小黎 | 董事 | 5 | 张恒利 | 董事 | 6 | 卢尔燕 | 董事 | 7 | 张恒利 | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 姚忠民 | 监事 | 10 | 张光宇 | 监事 | 11 | 李壁池 | 监事 | 12 | 孙永平 | 监事 |
|
2014-01-22 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 宁伟 | 董事 | 3 | 卢尔燕 | 董事 | 4 | 任小黎 | 董事 | 5 | 张书芳 | 董事 | 6 | 郭普金 | 董事 | 7 | 张闽* | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 姚忠民 | 监事 | 10 | 李壁池 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 孙永平 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 郭普金 | 董事 | 3 | 任小黎 | 董事 | 4 | 张书芳 | 董事 | 5 | 张恒利 | 董事 | 6 | 卢尔燕 | 董事 | 7 | 张闽* | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 孙永平 | 监事 | 10 | 姚忠民 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 李壁池 | 监事 |
|
2013-12-19 |
法定代表人 |
|
|
2013-08-02 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 郭普金* | 董事长 | 2 | 宁伟 | 副董事长 | 3 | 张闽 | 副董事长 | 4 | 任小黎 | 董事 | 5 | 卢尔燕 | 董事 | 6 | 张书芳 | 董事 | 7 | 张闽 | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 孙永平 | 监事 | 10 | 李壁池 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 姚忠民 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 张闽* | 董事长 | 2 | 宁伟 | 董事 | 3 | 卢尔燕 | 董事 | 4 | 任小黎 | 董事 | 5 | 张书芳 | 董事 | 6 | 郭普金 | 董事 | 7 | 张闽* | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 姚忠民 | 监事 | 10 | 李壁池 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 孙永平 | 监事 |
|
2013-08-02 |
企业类型 |
|
|
2012-10-30 |
投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3057800.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京国有资本经营管理中心 | 2591100 | 法人股东 | 2 | 北京首都创业集团有限公司 | 215000 | 企业法人 | 3 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 138617.29 | 企业法人 | 4 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 113082.71 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3057800.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京国有资本经营管理中心 | 3057800 | 法人股东 |
|
2012-10-30 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 郭普金* | 董事长 | 2 | 宁伟 | 副董事长 | 3 | 张闽 | 副董事长 | 4 | 冯春勤 | 副董事长 | 5 | 张书芳 | 董事 | 6 | 徐京付 | 董事 | 7 | 卢尔燕 | 董事 | 8 | 肖文德 | 董事 | 9 | 张闽 | 总经理 | 10 | 王金源 | 监事会主席 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 李壁池 | 监事 | 13 | 姚忠民 | 监事 | 14 | 孙永平 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 郭普金* | 董事长 | 2 | 宁伟 | 副董事长 | 3 | 张闽 | 副董事长 | 4 | 任小黎 | 董事 | 5 | 卢尔燕 | 董事 | 6 | 张书芳 | 董事 | 7 | 张闽 | 总经理 | 8 | 王金源 | 监事会主席 | 9 | 孙永平 | 监事 | 10 | 李壁池 | 监事 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 姚忠民 | 监事 |
|
2012-10-30 |
住所 |
|
|
2011-09-22 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 郭普金* | 董事长 | 2 | 冯春勤 | 副董事长 | 3 | 张书芳 | 董事 | 4 | 李民吉 | 董事 | 5 | 卢尔燕 | 董事 | 6 | 王亚忠 | 董事 | 7 | 徐京付 | 董事 | 8 | 王亚忠 | 总经理 | 9 | 王金源 | 监事会主席 | 10 | 张光宇 | 监事 | 11 | 姚忠民 | 监事 | 12 | 李壁池 | 监事 | 13 | 孙永平 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 郭普金* | 董事长 | 2 | 宁伟 | 副董事长 | 3 | 张闽 | 副董事长 | 4 | 冯春勤 | 副董事长 | 5 | 张书芳 | 董事 | 6 | 徐京付 | 董事 | 7 | 卢尔燕 | 董事 | 8 | 肖文德 | 董事 | 9 | 张闽 | 总经理 | 10 | 王金源 | 监事会主席 | 11 | 张光宇 | 监事 | 12 | 李壁池 | 监事 | 13 | 姚忠民 | 监事 | 14 | 孙永平 | 监事 |
|
2011-09-22 |
注册资本 |
|
|
2009-12-31 |
实收资本(金) |
|
|
2009-12-31 |
企业类型 |
|
|
2009-12-31 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:1811400.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京国有资本经营管理中心 | 1344700 | 法人股东 | 2 | 北京首都创业集团有限公司 | 215000 | 企业法人 | 3 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 138617.29 | 企业法人 | 4 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 113082.71 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:3057800.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京国有资本经营管理中心 | 2591100 | 法人股东 | 2 | 北京首都创业集团有限公司 | 215000 | 企业法人 | 3 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 138617.29 | 企业法人 | 4 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 113082.71 | 企业法人 |
|
2009-12-31 |