变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-07-28 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 田振清* | 董事长 | 2 | 王德兴 | 董事 | 3 | 王琪 | 董事 | 4 | 杨斌 | 董事 | 5 | 王文璇 | 董事 | 6 | 田振清* | 总经理 | 7 | 李仲源 | 监事会主席 | 8 | 陈义国 | 监事 | 9 | 刘兰芬 | 监事 | 10 | 尹晓燕 | 监事 | 11 | 王珍 | 监事 | 12 | 刘春芳 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 田振清* | 董事长 | 2 | 王琪 | 董事 | 3 | 王文璇 | 董事 | 4 | 王德兴 | 董事 | 5 | 郝伟亚 | 董事 | 6 | 杨斌 | 董事 | 7 | 郝伟亚 | 总经理 | 8 | 李仲源 | 监事会主席 | 9 | 刘春芳 | 监事 | 10 | 陈义国 | 监事 | 11 | 刘兰芬 | 监事 | 12 | 王珍 | 监事 | 13 | 尹晓燕 | 监事 |
|
2014-07-28 |
法定代表人 |
|
|
2013-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 王琪* | 董事长 | 2 | 王德兴 | 董事 | 3 | 王文璇 | 董事 | 4 | 王灏 | 董事 | 5 | 杨斌 | 董事 | 6 | 王灏 | 总经理 | 7 | 李仲源 | 监事会主席 | 8 | 王珍 | 监事 | 9 | 陈义国 | 监事 | 10 | 刘春芳 | 监事 | 11 | 刘兰芬 | 监事 | 12 | 尹晓燕 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 田振清* | 董事长 | 2 | 王德兴 | 董事 | 3 | 王琪 | 董事 | 4 | 杨斌 | 董事 | 5 | 王文璇 | 董事 | 6 | 田振清* | 总经理 | 7 | 李仲源 | 监事会主席 | 8 | 陈义国 | 监事 | 9 | 刘兰芬 | 监事 | 10 | 尹晓燕 | 监事 | 11 | 王珍 | 监事 | 12 | 刘春芳 | 监事 |
|
2013-07-22 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6280867.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市人民政府 | 6280867.3 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6580867.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市人民政府 | 6580867.3 | 企业法人 |
|
2013-07-22 |
注册资本 |
|
|
2013-07-22 |
实收资本(金) |
|
|
2013-07-22 |
注册资本 |
|
|
2012-08-02 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5480867.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市人民政府 | 5480867.3 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:6280867.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市人民政府 | 6280867.3 | 企业法人 |
|
2012-08-02 |
实收资本(金) |
|
|
2012-08-02 |
注册资本 |
|
|
2011-08-25 |
实收资本(金) |
|
|
2011-08-25 |
认缴的出资额,实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:4851305.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市人民政府 | 4851305.3 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:5480867.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京市人民政府 | 5480867.3 | 企业法人 |
|
2011-08-25 |