变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:祁蕾;其他:孟建民;监事:赵飞;其他:王江涛;法定代表人:王江涛;其他:苏自申;总经理:刘琼祥;其他:黄宇;其他:刘琼祥;其他:项建国; | 其他董事:廖凯;其他董事:孟建民;其他董事:张南;其他董事:王江涛;其他董事:黄宇;总经理:廖凯;法定代表人:廖凯;其他董事:张满华;监事:胡瑞超;监事:王颖; | 2018-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:祁蕾;董事:孟建民;监事:赵飞;董事:王江涛;董事:苏自申;总经理:刘琼祥;董事:刘琼祥;董事:项建国;董事:黄宇; | 董事:孟建民;董事:张南;董事:廖凯;董事:王江涛;董事:黄宇;董事:张满华;监事:胡瑞超;监事:王颖;总经理:廖凯; | 2018-05-08 |
2018-05-08 | |||
章程备案 | 1900-01-01 | 2018-04-20 | 2018-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2017-08-25 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2017-08-25 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:梁键; | 董事长:孟建民; | 2017-08-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:梁键;董事长:梁键; | 法定代表人:王江涛;董事长:孟建民; | 2017-08-25 |
其他事项备案 | 91440300192244260B | 2016-07-26 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-26 |
更多>>视频联播